RUSTICAS DE PERELADA SA - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Zurbano, 83
Municipio Madrid
Provincia Madrid
Razón Social RUSTICAS DE PERELADA SA
CIF A28577906
Actividad Actividades jurídicas
Órgano Administración Consejo de administración
VINCULACIONES DE RUSTICAS DE PERELADA SA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE RUSTICAS DE PERELADA SA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
De Fontcuberta Y Alonso Martinez Iñigo | Liquidador | 24/01/2014 | 24/01/2014 |
De Fontcuberta Y Alonso Martinez Trino | Secretario | 27/03/2012 | 24/01/2014 |
De Fontcuberta Y Alonso Martinez Trino | Consejero | 27/03/2012 | 24/01/2014 |
Fontcuberta Alonso Martinez Adelaida | Presidente | 27/03/2012 | 24/01/2014 |
Fontcuberta Alonso Martinez Adelaida | Consejero | 27/03/2012 | 24/01/2014 |
Fontcuberta Y Alonso Martinez Iñigo | Consejero Delegado | 27/03/2012 | 24/01/2014 |
Fontcuberta Y Alonso Martinez Iñigo | Consejero | 27/03/2012 | 24/01/2014 |
De Fontcuberta Y Alonso Martinez Adelaida | Presidente | 27/03/2012 | |
De Fontcuberta Y Alonso Martinez Adelaida | Consejero | 27/03/2012 | |
De Fontcuberta Y Alonso Martinez Iñigo | Consejero Delegado | 27/03/2012 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE RUSTICAS DE PERELADA SA
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3422 , F 184, S 8, H M 57911, I/A 14 (24/01/2014)
CVE: BORME-A-2014-22-28
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3422 , F 184, S 8, H M 57911, I/A 14 (24/01/2014)
CVE: BORME-A-2014-22-28
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3422 , F 184, S 8, H M 57911, I/A 14 (24/01/2014)
CVE: BORME-A-2014-22-28
Consejero Delegado
Consejero
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3422 , F 184, S 8, H M 57911, I/A 14 (24/01/2014)
CVE: BORME-A-2014-22-28
Consejero Delegado
Consejero
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3422 , F 183, S 8, H M 57911, I/A 13 (27/03/2012)
CVE: BORME-A-2012-68-28
Consejero Delegado
Consejero
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3422 , F 183, S 8, H M 57911, I/A 13 (27/03/2012)
CVE: BORME-A-2012-68-28
- 2010
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/09/2011)
CVE: BORME-B-2011-189-28
- 2009
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/09/2010)
CVE: BORME-B-2010-193-28
- 2008
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/12/2009)
CVE: BORME-B-2009-247-28