RUSTICA C. OREJA SL - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Caleruega, 74
Código Postal 28033
Municipio Madrid
Provincia Madrid
Mapa Ver Mapa
Razón Social RUSTICA C. OREJA SL
CIF B86367711
Capital Social 20010.0 Euros
Fecha de Constitución 29/12/2011
Órgano Administración Consejo de administración
VINCULACIONES DE RUSTICA C. OREJA SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE RUSTICA C. OREJA SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Garcia Luengo Calafell Jose Antonio | Presidente | 10/01/2012 | 21/01/2020 |
Garcia Luengo Calafell Jose Antonio | Consejero Delegado | 10/01/2012 | 21/01/2020 |
Garcia Luengo Calafell Jose Antonio | Consejero | 10/01/2012 | 21/01/2020 |
Garcia Luengo Vicente Jorge | Consejero | 10/01/2012 | 21/01/2020 |
Garcia Luengo Vicente Jorge | Apoderado | 11/01/2012 | 21/01/2020 |
Gozalvez Martinez Adrian | Apoderado | 07/10/2013 | 21/01/2020 |
Lopez De Elorriaga Muñoz Jose Ramon | Secretario | 10/01/2012 | 21/01/2020 |
Lopez De Elorriaga Muñoz Jose Ramon | Consejero | 10/01/2012 | 21/01/2020 |
Lopez De Elorriaga Muñoz Jose Ramon | Apoderado | 11/01/2012 | 21/01/2020 |
Saez Luco Santiago | Consejero | 10/01/2012 | 29/07/2019 |
ACTOS BORME DE RUSTICA C. OREJA SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29499 , F 111, S 8, H M 530860, I/A 6 (21/01/2020)
CVE: BORME-A-2020-18-28
- Fusion
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29499 , F 111, S 8, H M 530860, I/A 6 (21/01/2020)
CVE: BORME-A-2020-18-28
Consejero Delegado
Consejero
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29499 , F 111, S 8, H M 530860, I/A 6 (21/01/2020)
CVE: BORME-A-2020-18-28
Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29499 , F 111, S 8, H M 530860, I/A 5 (29/07/2019)
CVE: BORME-A-2019-148-28
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29499 , F 110, S 8, H M 530860, I/A 4 (07/10/2013)
CVE: BORME-A-2013-197-28
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29499 , F 110, S 8, H M 530860, I/A 3 (11/01/2012)
CVE: BORME-A-2012-16-28
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29499 , F 109, S 8, H M 530860, I/A 2 (11/01/2012)
CVE: BORME-A-2012-16-28
Consejero Delegado
Consejero
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29499 , F 107, S 8, H M 530860, I/A 1 (10/01/2012)
CVE: BORME-A-2012-16-28
Dirección:C/ CALERUEGA 74 (MADRID)
Comienzo de operaciones:29/12/11
Capital:20.010,00 Euros
Objeto social:LA ADQUISICION DE TERRENO RUSTICOS PARA SU EXPLOTACION AGRICOLA O PARA CUALQUIER TIPO DE USO, CONFORME A LAS ORDENANZAS Y LEGISLACION VIGENTE
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29499 , F 107, S 8, H M 530860, I/A 1 (10/01/2012)
CVE: BORME-A-2012-16-28