RUSOLES COSTA BLANCA SA - EXTINGUIDA
Municipio Torrevieja
Provincia Alicante/Alacant
Razón Social RUSOLES COSTA BLANCA SA
CIF A03442118
Actividad Promoción inmobiliaria
Órgano Administración Administrador único
VINCULACIONES DE RUSOLES COSTA BLANCA SA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE RUSOLES COSTA BLANCA SA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Soler Martinez Marco Antonio | Administrador Unico | 09/03/2011 | 18/04/2023 |
Soler Martinez Marco Antonio | Liquidador | 18/04/2023 | 18/04/2023 |
Rueda Caparros Miguel | Administrador Solidario | 29/07/2010 | 09/03/2011 |
Soler Martinez Marco Antonio | Administrador Solidario | 29/07/2010 | 09/03/2011 |
ACTOS BORME DE RUSOLES COSTA BLANCA SA
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3980 , F 30, S 8, H A 6018, I/A 12 (18/04/2023)
CVE: BORME-A-2023-80-03
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3980 , F 30, S 8, H A 6018, I/A 12 (18/04/2023)
CVE: BORME-A-2023-80-03
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3980 , F 30, S 8, H A 6018, I/A 12 (18/04/2023)
CVE: BORME-A-2023-80-03
Administrador Unico
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3980 , F 30, S 8, H A 6018, I/A 12 (18/04/2023)
CVE: BORME-A-2023-80-03
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3980 , F 30, S 8, H A 6018, I/A 11 (28/10/2022)
CVE: BORME-A-2022-213-03
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1292 , F 5, S 8, H A 6018, I/A 10 (07/10/2016)
CVE: BORME-A-2016-198-03
- Modificación de los estatutos sociales.-
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1292 , F 4, S 8, H A 6018, I/A 9 (09/03/2011)
CVE: BORME-A-2011-54-03
- Cambio del Organo de Administración: Administradores solidarios a Administrador único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1292 , F 4, S 8, H A 6018, I/A 9 (09/03/2011)
CVE: BORME-A-2011-54-03
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1292 , F 4, S 8, H A 6018, I/A 9 (09/03/2011)
CVE: BORME-A-2011-54-03
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1292 , F 4, S 8, H A 6018, I/A 9 (09/03/2011)
CVE: BORME-A-2011-54-03