RUSIA ESPAÑA NEGOCIOS Y TURISMO SL - EXTINGUIDA
Dirección social Cl Francesc Carbonell, 21
Código Postal 08034
Municipio Barcelona
Provincia Barcelona
Mapa Ver Mapa
Razón Social RUSIA ESPAÑA NEGOCIOS Y TURISMO SL
CIF B66019324
Capital Social 100000.0 Euros
Actividad Comercio al por mayor de maquinaria para la minería, la construcción y la ingeniería civil
Fecha de Constitución 09/04/2013
Órgano Administración Consejo de administración
VINCULACIONES DE RUSIA ESPAÑA NEGOCIOS Y TURISMO SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE RUSIA ESPAÑA NEGOCIOS Y TURISMO SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Llobet Fite Juan | Consejero | 17/05/2013 | 26/04/2023 |
Llobet Fite Juan | Apoderado Solidario | 04/08/2020 | 26/04/2023 |
Llobet Fite Juan | Apoderado Solidario | 25/01/2021 | 26/04/2023 |
Torrelles Bassange Luis | Presidente | 17/05/2013 | 26/04/2023 |
Torrelles Bassange Luis | Consejero Delegado Mancomunado | 17/05/2013 | 26/04/2023 |
Torrelles Bassange Luis | Consejero | 17/05/2013 | 26/04/2023 |
Torrelles Bassange Luis | Liquidador | 26/04/2023 | 26/04/2023 |
Torrelles Bassange Luis | Consejero Delegado | 26/04/2023 | |
Torrelles Gallego Josep Maria | Secretario | 17/05/2013 | 26/04/2023 |
Torrelles Gallego Josep Maria | Consejero | 17/05/2013 | 26/04/2023 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE RUSIA ESPAÑA NEGOCIOS Y TURISMO SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43773 , F 20, S 8, H B 437879, I/A 6 (26/04/2023)
CVE: BORME-A-2023-85-08
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43773 , F 20, S 8, H B 437879, I/A 6 (26/04/2023)
CVE: BORME-A-2023-85-08
Consejero Delegado
Consejero
Liquidador
Presidente
Secretario
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43773 , F 20, S 8, H B 437879, I/A 6 (26/04/2023)
CVE: BORME-A-2023-85-08
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43773 , F 18, S 8, H B 437879, I/A 5 (25/01/2021)
CVE: BORME-A-2021-21-08
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43773 , F 17, S 8, H B 437879, I/A 4 (04/08/2020)
CVE: BORME-A-2020-155-08
- MODIFICACION DE LA FORMA DE ACTUACION DE LOS CONSEJEROS DELEGADOS DON LUIS TORRELLES BASSANGE Y DON VLADIMIR VLADIMIROVICH PSHENICHNYY,PASANDO A ACTUAR CADA UNO DE ELLOS DE FORMA SOLIDARIA E INDISTINTA
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43773 , F 17, S 8, H B 437879, I/A 3 (23/10/2014)
CVE: BORME-A-2014-208-08
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43773 , F 17, S 8, H B 437879, I/A 3 (23/10/2014)
CVE: BORME-A-2014-208-08
Consejero
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43773 , F 17, S 8, H B 437879, I/A 3 (23/10/2014)
CVE: BORME-A-2014-208-08
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43773 , F 15, S 8, H B 437879, I/A 2 (24/05/2013)
CVE: BORME-A-2013-102-08
Consejero Delegado
Consejero Delegado Mancomunado
Consejero
Presidente
Secretario
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43773 , F 14, S 8, H B 437879, I/A 1 (17/05/2013)
CVE: BORME-A-2013-100-08