CGP CAPITAL INVESTMENT SICAV - EXTINGUIDA
Razón Social CGP CAPITAL INVESTMENT SICAV
Nombres Anteriores
- RURAL INVERSION SINDICADA SICAV
Órgano Administración Consejo de administración
Presidente Cervera Gonzalez Feliciano
Auditor KPMG AUDITORES SL
VINCULACIONES DE CGP CAPITAL INVESTMENT SICAV
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE CGP CAPITAL INVESTMENT SICAV
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Carballas Varela Ramon | Vicesecretario No Consejero | 17/09/2014 | 23/09/2022 |
Cervera Gonzalez Feliciano | Presidente | 17/09/2014 | 23/09/2022 |
Cervera Gonzalez Feliciano | Consejero | 17/09/2014 | 23/09/2022 |
Cervera Perez Jaime | Consejero | 17/09/2014 | 23/09/2022 |
Cervera Perez Juan Jose | Consejero | 17/09/2014 | 23/09/2022 |
Gomez Garcia Elena | Secretario No Consejero | 17/09/2014 | 23/09/2022 |
KPMG AUDITORES SL | Auditor | 13/10/2011 | 23/09/2022 |
Perez Pulido Francisca | Consejero | 17/09/2014 | 23/09/2022 |
Benlloch Fernandez Cuesta Ignacio | Presidente | 25/07/2014 | 17/09/2014 |
Benlloch Fernandez Cuesta Ignacio | Consejero | 25/07/2014 | 17/09/2014 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE CGP CAPITAL INVESTMENT SICAV
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 25855 , F 183, S 8, H M 466014, I/A 21 (23/09/2022)
CVE: BORME-A-2023-209-28
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 25855 , F 183, S 8, H M 466014, I/A 21 (23/09/2022)
CVE: BORME-A-2023-209-28
- Se omitió por error en la inscripción 21ª la publicación de la disolución, liquidación y extinción de la sociedad
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 25855 , F 183, S 8, H M 466014, I/A 21 (23/09/2022)
CVE: BORME-A-2023-205-28
Auditor
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 25855 , F 182, S 8, H M 466014, I/A 20 (29/11/2021)
CVE: BORME-A-2021-233-28
Auditor
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 25855 , F 182, S 8, H M 466014, I/A 19 (03/12/2020)
CVE: BORME-A-2020-238-28
Consejero
Presidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 25855 , F 182, S 8, H M 466014, I/A 18 (13/07/2020)
CVE: BORME-A-2020-138-28
Auditor
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 25855 , F 181, S 8, H M 466014, I/A 17 (13/01/2020)
CVE: BORME-A-2020-12-28
Auditor
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 25855 , F 181, S 8, H M 466014, I/A 16 (23/11/2018)
CVE: BORME-A-2018-230-28
Auditor
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 25855 , F 181, S 8, H M 466014, I/A 15 (23/11/2017)
CVE: BORME-A-2017-229-28
Auditor
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 25855 , F 181, S 8, H M 466014, I/A 14 (17/10/2016)
CVE: BORME-A-2016-204-28