RUNNERS EXPERIENCE SUMMIT SL - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Playa de Sitges, 22
Código Postal 28290
Municipio Las Rozas de Madrid
Provincia Madrid
Mapa Ver Mapa
Razón Social RUNNERS EXPERIENCE SUMMIT SL
CIF B88043963
Capital Social 20000.0 Euros
Actividad Organización de convenciones y ferias de muestras
Fecha de Constitución 09/02/2018
Órgano Administración Consejo de administración
VINCULACIONES DE RUNNERS EXPERIENCE SUMMIT SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE RUNNERS EXPERIENCE SUMMIT SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Cons Gonzalez Daniel | Consejero | 09/03/2018 | 04/07/2018 |
Fernandez Hernan Angel Luis | Apoderado Solidario | 06/04/2018 | 04/07/2018 |
Fernandez Hernan Angel Luis | Presidente | 09/03/2018 | 04/07/2018 |
Fernandez Hernan Angel Luis | Consejero | 09/03/2018 | 04/07/2018 |
Garcia Castellano Esteban Manuel | Apoderado Solidario | 06/04/2018 | 04/07/2018 |
Garcia Castellano Esteban Manuel | Secretario | 09/03/2018 | 04/07/2018 |
Garcia Castellano Esteban Manuel | Consejero | 09/03/2018 | 04/07/2018 |
Garcia Castellano Esteban Manuel | Liquidador | 04/07/2018 | 04/07/2018 |
Saiz Areses Alberto | Consejero | 09/03/2018 | 04/07/2018 |
ACTOS BORME DE RUNNERS EXPERIENCE SUMMIT SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37325 , F 214, S 8, H M 665622, I/A 3 (04/07/2018)
CVE: BORME-A-2018-132-28
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37325 , F 214, S 8, H M 665622, I/A 3 (04/07/2018)
CVE: BORME-A-2018-132-28
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37325 , F 214, S 8, H M 665622, I/A 3 (04/07/2018)
CVE: BORME-A-2018-132-28
Consejero
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37325 , F 214, S 8, H M 665622, I/A 3 (04/07/2018)
CVE: BORME-A-2018-132-28
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37325 , F 212, S 8, H M 665622, I/A 2 (06/04/2018)
CVE: BORME-A-2018-72-28
Consejero
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37325 , F 210, S 8, H M 665622, I/A 1 (09/03/2018)
CVE: BORME-A-2018-55-28
Dirección:C/ PLAYA SITGES NUMERO 22 BIS, PORTAL CINCO, 2º B (ROZAS DE MADRID (LAS))
Comienzo de operaciones:09/02/18
Capital:20.000,00 Euros
Objeto social:Producción, desarrollo y organización de exposiciones, inauguraciones, lanzamientos de productos, realización de espectáculos, congresos, eventos y demás actos y servicios destinados al conocimiento, publicidad, promoción y difusión de la imagen de productos deportivos..
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37325 , F 210, S 8, H M 665622, I/A 1 (09/03/2018)
CVE: BORME-A-2018-55-28