RUMBONORTE INVERSIONES NAUTICAS SL
Dirección social PASEO DEL MAR, EDIFICIO FARO II, LOCALES 8 Y 10 -
Municipio Sant Antoni de Portmany
Provincia Illes Balears
Razón Social RUMBONORTE INVERSIONES NAUTICAS SL
CIF B39686704
Capital Social 203200.0 Euros
Actividad Alquiler de medios de navegación
Fecha de Constitución 03/04/2008
Teléfono 97 119 60 07
Órgano Administración Administradores mancomunados
ORGANIGRAMA DE RUMBONORTE INVERSIONES NAUTICAS SL
VINCULACIONES DE RUMBONORTE INVERSIONES NAUTICAS SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE RUMBONORTE INVERSIONES NAUTICAS SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Balsells Porta Ramon | Administrador Mancomunado | 04/08/2011 | |
Ibarguchi Martinez De Musitu Igor | Administrador Mancomunado | 04/08/2011 |
ACTOS BORME DE RUMBONORTE INVERSIONES NAUTICAS SL
Apoderado Solidario
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 271, L 270, F 58, S 8, H IB 11634, I/A 6 (21/03/2023)
CVE: BORME-A-2023-62-07
- La compraventa de embarcaciones, alquiler de embarcaciones de recreo. Gestión de chárter, club deportivo de Vela, reparación de embarcaciones y la gestión de marres e instalaciones portuarias; adquisición, tenencia, explotación, y enajenación de fincas rústicas o urbanas
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 271, L 270, F 57, S 8, H IB 11634, I/A 4 (28/02/2020)
CVE: BORME-A-2020-47-07
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 271, L 270, F 57, S 8, H IB 11634, I/A 3 (21/06/2019)
CVE: BORME-A-2019-124-07
- PASEO DEL MAR, EDIFICIO FARO II, LOCALES 8 Y 10 - (SANT ANTONI DE PORTMANY)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 271, L 270, F 57, S 8, H IB 11634, I/A 2 (22/08/2013)
CVE: BORME-A-2013-165-07
- Otras modificaciones estatutarias: Artículo de los estatutos: 4, referente al domicilio social, modificado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 271, L 270, F 57, S 8, H IB 11634, I/A 2 (22/08/2013)
CVE: BORME-A-2013-165-07
- 2010
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/08/2011)
CVE: BORME-B-2011-226-39
- Alquiler de embarcaciones de recreo. Reparación de embarcaciones y la gestión de amarres e instalaciones portuarias
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 947 , F 187, S 8, H S 20215, I/A 5 (25/08/2011)
CVE: BORME-A-2011-169-39
Capital Anterior: | 103.200,00 | Euros |
Aumento de capital: | 100.000,00 | Euros |
Capital Actual: | 203.200,00 | Euros |
Porcentaje: | 96,90 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 947 , F 187, S 8, H S 20215, I/A 5 (25/08/2011)
CVE: BORME-A-2011-169-39
Capital Anterior: | 3.200,00 | Euros |
Aumento de capital: | 100.000,00 | Euros |
Capital Actual: | 103.200,00 | Euros |
Porcentaje: | 3.125,00 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 947 , F 187, S 8, H S 20215, I/A 4 (05/08/2011)
CVE: BORME-A-2011-156-39
- Como consecuencia de los ceses y nombramientos que se producen en el órgano de administración, se modifican los artículos 11º y 12º de los Estatutos Sociales.-
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 947 , F 186, S 8, H S 20215, I/A 3 (04/08/2011)
CVE: BORME-A-2011-156-39