RUMAES SOLUCIONES 2015 SL - EXTINGUIDA
Dirección social Calle de la Alberca, 3
Código Postal 28942
Municipio Fuenlabrada
Provincia Madrid
Mapa Ver Mapa
Razón Social RUMAES SOLUCIONES 2015 SL
CIF B87249462
Capital Social 3000.0 Euros
Actividad Actividades de los clubes deportivos
Fecha de Constitución 23/04/2015
Órgano Administración Administrador único
Propietario Gutanu Crina-veronica
VINCULACIONES DE RUMAES SOLUCIONES 2015 SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE RUMAES SOLUCIONES 2015 SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Gomez Palomo Braulio | Apoderado | 08/05/2015 | 22/06/2015 |
Gutanu Crina-veronica | Liquidador | 22/06/2015 | 22/06/2015 |
Gutanu Crina-veronica | Socio Unico | 07/05/2015 | 22/06/2015 |
Gutanu Crina-veronica | Administrador Unico | 07/05/2015 | 22/06/2015 |
ACTOS BORME DE RUMAES SOLUCIONES 2015 SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33437 , F 64, S 8, H M 601931, I/A 3 (22/06/2015)
CVE: BORME-A-2015-121-28
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33437 , F 64, S 8, H M 601931, I/A 3 (22/06/2015)
CVE: BORME-A-2015-121-28
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33437 , F 64, S 8, H M 601931, I/A 3 (22/06/2015)
CVE: BORME-A-2015-121-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33437 , F 64, S 8, H M 601931, I/A 3 (22/06/2015)
CVE: BORME-A-2015-121-28
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33437 , F 64, S 8, H M 601931, I/A 2 (08/05/2015)
CVE: BORME-A-2015-92-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33437 , F 61, S 8, H M 601931, I/A 1 (07/05/2015)
CVE: BORME-A-2015-91-28
Socio Único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33437 , F 61, S 8, H M 601931, I/A 1 (07/05/2015)
CVE: BORME-A-2015-91-28
Dirección:C/ ALBERCA 3 (FUENLABRADA)
Comienzo de operaciones:23/04/15
Capital:3.000,00 Euros
Objeto social:1.- Instalaciones deportivas, escuelas y servicios de perfeccionamiento del deporte. 2.- Servicios de restaurantes, cafeterías, bares y tabernas con y sin comida. 3.- Fabricación y comercio al por mayor y menor de productos de tierras cocida para la construcción, de cementos, cales y yeso
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33437 , F 61, S 8, H M 601931, I/A 1 (07/05/2015)
CVE: BORME-A-2015-91-28