RUGIDDO SL - EXTINGUIDA
Dirección social Carre Carme, 2
Código Postal 46715
Municipio L'Alqueria de la Comtessa
Provincia Valencia
Razón Social RUGIDDO SL
CIF B97839625
Actividad Gestión y administración de la propiedad inmobiliaria
Fecha de Constitución 01/01/2007
Órgano Administración Administradores mancomunados
VINCULACIONES DE RUGIDDO SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE RUGIDDO SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Peiro Camaro Rodriguez Alejandro | Administrador Mancomunado | 04/08/2016 | 29/05/2023 |
Peiro Camaro Rodriguez Antonio | Administrador Mancomunado | 04/08/2016 | 29/05/2023 |
Peiro Camaro Rodriguez Antonio | Liquidador Mancomunado | 29/05/2023 | 29/05/2023 |
Peiro Camaro Rodriguez Francisco Javier | Administrador Mancomunado | 04/08/2016 | 29/05/2023 |
Peiro Camaro Rodriguez Joaquin | Administrador Mancomunado | 04/08/2016 | 29/05/2023 |
Peiro Camaro Rodriguez Joaquin | Liquidador Mancomunado | 29/05/2023 | 29/05/2023 |
Peiro Camaro Rodriguez Luisa Ana | Administrador Mancomunado | 04/08/2016 | 29/05/2023 |
Peiro Camaro Antonio | Administrador Mancomunado | 04/08/2016 |
ACTOS BORME DE RUGIDDO SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 8634, L 5921, F 21, S 8, H V 120177, I/A 3 (29/05/2023)
CVE: BORME-A-2023-104-46
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 8634, L 5921, F 21, S 8, H V 120177, I/A 3 (29/05/2023)
CVE: BORME-A-2023-104-46
- Cambio del Organo de Administración: Administradores mancomunados a Liquidadores Mancomunados
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 8634, L 5921, F 21, S 8, H V 120177, I/A 3 (29/05/2023)
CVE: BORME-A-2023-104-46
Liquidador Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 8634, L 5921, F 21, S 8, H V 120177, I/A 3 (29/05/2023)
CVE: BORME-A-2023-104-46
Administrador Mancomunado
Liquidador Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 8634, L 5921, F 21, S 8, H V 120177, I/A 3 (29/05/2023)
CVE: BORME-A-2023-104-46
Administrador Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 8634, L 5921, F 21, S 8, H V 120177, I/A 2 (04/08/2016)
CVE: BORME-A-2016-153-46
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 8634, L 5921, F 21, S 8, H V 120177, I/A 2 (04/08/2016)
CVE: BORME-A-2016-153-46
Administrador Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 8634, L 5921, F 21, S 8, H V 120177, I/A 2 (04/08/2016)
CVE: BORME-A-2016-153-46
- 2010
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/09/2011)
CVE: BORME-B-2011-183-46
- 2009
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/09/2010)
CVE: BORME-B-2010-194-46