RUESCHSPAIN CONSULTING SL - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Bulevar Chajofe, 3
Código Postal 38650
Municipio Arona
Provincia Santa Cruz de Tenerife
Mapa Ver Mapa
Razón Social RUESCHSPAIN CONSULTING SL
CIF B57779647
Capital Social 3000.0 Euros
Fecha de Constitución 05/11/2012
Órgano Administración Administrador único
Propietario Ruschkamp Thomas
VINCULACIONES DE RUESCHSPAIN CONSULTING SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE RUESCHSPAIN CONSULTING SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Mora Fumero David | Liquidador | 03/09/2018 | 30/09/2019 |
Ruschkamp Thomas | Socio Unico | 28/12/2012 | 30/09/2019 |
Ruschkamp Thomas | Administrador Unico | 28/12/2012 | 03/09/2018 |
ACTOS BORME DE RUESCHSPAIN CONSULTING SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3297 , F 110, S 8, H TF 52626, I/A 5 (30/09/2019)
CVE: BORME-A-2019-198-38
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3297 , F 110, S 8, H TF 52626, I/A 5 (30/09/2019)
CVE: BORME-A-2019-198-38
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3297 , F 109, S 8, H TF 52626, I/A 4 (03/09/2018)
CVE: BORME-A-2018-176-38
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3297 , F 109, S 8, H TF 52626, I/A 4 (03/09/2018)
CVE: BORME-A-2018-176-38
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3297 , F 109, S 8, H TF 52626, I/A 4 (03/09/2018)
CVE: BORME-A-2018-176-38
- 2).- La importación, exportación, producción, comercialización, compra y venta de todo tipo de productos de belleza, cosmética y de higiene personal. 3).- La importación, exportación, compra y venta al mayor y al menor, de máquinas, mobiliario y todo tipo de material de oficina. 4).- La compra, vent
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3297 , F 109, S 8, H TF 52626, I/A 3 (18/06/2014)
CVE: BORME-A-2014-125-38
- BULEV CHAJOFE 3 - EDIFICIO EDEN, LOCAL 109, LOS C (ARONA)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3297 , F 107, S 8, H TF 52626, I/A 2 (11/10/2013)
CVE: BORME-A-2013-202-38
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2518 , F 34, S 8, H PM 70781, I/A 1 (28/12/2012)
CVE: BORME-A-2013-6-07
Socio Único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2518 , F 34, S 8, H PM 70781, I/A 1 (28/12/2012)
CVE: BORME-A-2013-6-07
Dirección:C/ HOSTALS 16 BAJOS (PALMA DE MALLORCA)
Comienzo de operaciones:05/11/12
Capital:3.000,00 Euros
Objeto social:La tenencia de valores y participaciones en sociedades mercantiles extranjeras. Se entenderá que la sociedad actúa como meramente mediadora en las actividades que requieran algún título para su ejercicio. Las actividades integrantes del objeto social podrán ser desarrolladas, total o parcialmente, d
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2518 , F 34, S 8, H PM 70781, I/A 1 (28/12/2012)
CVE: BORME-A-2013-6-07