RUDDER TECHNOLOGIES SL - EXTINGUIDA
Dirección social AV 11 DE SETEMBRE 8-10
Código Postal 08480
Municipio L'Ametlla del Vallès
Provincia Barcelona
Razón Social RUDDER TECHNOLOGIES SL
CIF B64501166
Capital Social 52240.0 Euros
Actividad Otras actividades de consultoría de gestión empresarial
Fecha de Constitución 09/03/2007
Órgano Administración Administradores solidarios
VINCULACIONES DE RUDDER TECHNOLOGIES SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE RUDDER TECHNOLOGIES SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Alperte Olmos Gregorio | Apoderado | 20/11/2012 | 11/03/2022 |
Alperte Perez Rejon Javier Sergio | Administrador Solidario | 16/09/2010 | 11/03/2022 |
Alperte Perez Rejon Javier Sergio | Liquidador | 11/03/2022 | 11/03/2022 |
Alperte Perez Rejon Javier Sergio | Administrador Unico | 11/03/2022 | |
Colom Mercader Rosa | Apoderado | 20/11/2012 | 11/03/2022 |
Alperte Olmos Gregorio | Administrador Solidario | 16/09/2010 | 20/11/2012 |
Garcia Timon Raquel | Administrador Unico | 16/09/2010 |
ACTOS BORME DE RUDDER TECHNOLOGIES SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39475 , F 217, S 8, H B 347226, I/A 6 (11/03/2022)
CVE: BORME-A-2022-56-08
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39475 , F 217, S 8, H B 347226, I/A 6 (11/03/2022)
CVE: BORME-A-2022-56-08
Administrador Unico
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39475 , F 217, S 8, H B 347226, I/A 6 (11/03/2022)
CVE: BORME-A-2022-56-08
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39475 , F 216, S 8, H B 347226, I/A 5 (20/11/2012)
CVE: BORME-A-2012-229-08
Capital Anterior: | 3.240,00 | Euros |
Aumento de capital: | 49.000,00 | Euros |
Capital Actual: | 52.240,00 | Euros |
Porcentaje: | 1.512,35 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39475 , F 214, S 8, H B 347226, I/A 4 (20/11/2012)
CVE: BORME-A-2012-229-08
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39475 , F 214, S 8, H B 347226, I/A 4 (20/11/2012)
CVE: BORME-A-2012-229-08
- 2010
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/08/2011)
CVE: BORME-B-2011-183-08
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39475 , F 214, S 8, H B 347226, I/A 3 (16/09/2010)
CVE: BORME-A-2010-188-08
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39475 , F 214, S 8, H B 347226, I/A 3 (16/09/2010)
CVE: BORME-A-2010-188-08
- 2009
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/08/2010)
CVE: BORME-B-2010-183-08