RUBIO Y OCHOA SL - EXTINGUIDA
Dirección social Ctra Arnedo, 2
Código Postal 26589
Municipio Préjano
Provincia La Rioja
Razón Social RUBIO Y OCHOA SL
CIF B26533034
Capital Social 4000.0 Euros
Actividad Construcción de edificios residenciales
Fecha de Constitución 26/11/2015
Órgano Administración Administrador único
VINCULACIONES DE RUBIO Y OCHOA SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE RUBIO Y OCHOA SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Ochoa Ochoa Luis | Administrador Unico | 29/12/2022 | 18/09/2024 |
Ochoa Ochoa Luis | Liquidador Unico | 18/09/2024 | 18/09/2024 |
Garcia Eguizabal Jose Ignacio | Administrador Solidario | 11/01/2016 | 29/12/2022 |
Ochoa Ochoa Luis | Administrador Solidario | 11/01/2016 | 29/12/2022 |
ACTOS BORME DE RUBIO Y OCHOA SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H LO 16719, I/A 4 (18/09/2024)
CVE: BORME-A-2024-185-26
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H LO 16719, I/A 4 (18/09/2024)
CVE: BORME-A-2024-185-26
- Cambio del Organo de Administración: Administrador único a Liquidador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H LO 16719, I/A 4 (18/09/2024)
CVE: BORME-A-2024-185-26
Liquidador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H LO 16719, I/A 4 (18/09/2024)
CVE: BORME-A-2024-185-26
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H LO 16719, I/A 4 (18/09/2024)
CVE: BORME-A-2024-185-26
- Cambio del Organo de Administración: Administradores solidarios a Administrador único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 800 , F 219, S 8, H LO 16719, I/A 2 (29/12/2022)
CVE: BORME-A-2023-4-26
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 800 , F 219, S 8, H LO 16719, I/A 2 (29/12/2022)
CVE: BORME-A-2023-4-26
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 800 , F 219, S 8, H LO 16719, I/A 2 (29/12/2022)
CVE: BORME-A-2023-4-26
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 800 , F 218, S 8, H LO 16719, I/A 1 (11/01/2016)
CVE: BORME-A-2016-14-26
Dirección:CTRA DE ARNEDO 2 (PREJANO)
Comienzo de operaciones:26/11/15
Capital:4.000,00 Euros
Objeto social:La Sociedad tendrá por objeto la construcción de edificios residenciales (CNAE 4121) y no residenciales (CNAE 4122). Las actividades integrantes del objeto social podrán ser desarrolladas, total o parcialmente, de modo indirecto, mediante la titularidad de acciones o participaciones en Sociedades co
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 800 , F 218, S 8, H LO 16719, I/A 1 (11/01/2016)
CVE: BORME-A-2016-14-26