RUBIMERCA SA - EXTINGUIDA
Dirección social Cl del Montmell, 6
Código Postal 43710
Municipio Santa Oliva
Provincia Tarragona
Razón Social RUBIMERCA SA
CIF A63680326
Fecha de Constitución 23/11/2004
VINCULACIONES DE RUBIMERCA SA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE RUBIMERCA SA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Fontanils Emile Jose Jules | Presidente | 06/04/2010 | |
Fontanils Emile Jose Jules | Consejero | 06/04/2010 | |
ITM IBERICA SA | Liquidador | 06/04/2010 | 06/04/2010 |
Mazerolle Philippe | Apoderado | 17/02/2009 | 06/04/2010 |
Mazerolle Philippe | Consejero | 06/04/2010 | |
Perez Seabatien Jean Claude | Apoderado | 17/02/2009 | 06/04/2010 |
Perez Sebastien Jean Claude | Secretario | 06/04/2010 | |
Perez Sebastien Jean Claude | Consejero Delegado | 06/04/2010 | |
Perez Sebastien Jean Claude | Consejero | 06/04/2010 |
ACTOS BORME DE RUBIMERCA SA
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2464 , F 13, S 8, H T 39635, I/A 4 (06/04/2010)
CVE: BORME-A-2010-70-43
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2464 , F 13, S 8, H T 39635, I/A 4 (06/04/2010)
CVE: BORME-A-2010-70-43
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2464 , F 13, S 8, H T 39635, I/A 4 (06/04/2010)
CVE: BORME-A-2010-70-43
Consejero Delegado
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2464 , F 13, S 8, H T 39635, I/A 4 (06/04/2010)
CVE: BORME-A-2010-70-43
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2464 , F 9, S 8, H T 39635, I/A 3 (17/02/2009)
CVE: BORME-A-2009-39-43
- 2007
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/01/2009)
CVE: BORME-B-2009-18-43
- AVDA MONTMELL 6 - POLIGONO INDUSTRIAL L'ALBORNAR (SANTA OLIVA)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2464 , F 9, S 8, H T 39635, I/A 2 (12/01/2009)
CVE: BORME-A-2009-13-43