RUBICON XXI SICAV - EXTINGUIDA
Razón Social RUBICON XXI SICAV
Órgano Administración Consejo de administración
Presidente Echevarri Gorostiza Santiago Anton
VINCULACIONES DE RUBICON XXI SICAV
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE RUBICON XXI SICAV
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Carnicer Malax-echevarria Maria Angeles | Consejero | 27/07/2015 | 15/02/2017 |
Carnicer Malaxechevarria Maria Angeles | Secretario | 27/07/2015 | 15/02/2017 |
Echevarri Gorostiza Santiago | Consejero | 27/07/2015 | 15/02/2017 |
Echevarri Gorostiza Santiago Anton | Presidente | 27/07/2015 | 15/02/2017 |
Guimon De Ros Jose | Consejero | 27/07/2015 | 15/02/2017 |
PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES SL | Auditor | 23/02/2009 | 15/02/2017 |
Carnicer Malaxechevarria Maria Angeles | Secretario | 04/11/2010 | 27/07/2015 |
Carnicer Malaxechevarria Maria Angeles | Consejero | 04/11/2010 | 27/07/2015 |
Echevarri Gorostiza Santiago Anton | Presidente | 04/11/2010 | 27/07/2015 |
Echevarri Gorostiza Santiago Anton | Consejero | 04/11/2010 | 27/07/2015 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE RUBICON XXI SICAV
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33897 , F 221, S 8, H M 186694, I/A 33 (15/02/2017)
CVE: BORME-A-2017-38-28
- Inscrita en el Registro de la CNMV la fusión por absorción de RUBICON XXI SICAV SA (inscrita con el número 1114) por ACACIA INVERMIX 30-60 FI (inscrita con el número 4983), causa baja del Registro de Sociedades de Inversión de Capital Variable
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33897 , F 221, S 8, H M 186694, I/A 33 (15/02/2017)
CVE: BORME-A-2017-38-28
- CIERRE PROVISIONAL de la Hoja social por plazo de SEIS MESES, al extenderse en esta fecha NOTA DE NO OBSTACULOS para la inscripción de la absorción de la sociedad por el Fondo de Inversión ACACIA INVERMIX 30-60, FI , por analogía con lo establecido en el artículo 231 del Reglamento del Registro
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 11888 , F 225, S 8, H M 186694, I/A 32M (29/12/2016)
CVE: BORME-A-2017-5-28
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 11888 , F 225, S 8, H M 186694, I/A 32 (11/11/2015)
CVE: BORME-A-2015-222-28
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 11888 , F 224, S 8, H M 186694, I/A 31 (27/07/2015)
CVE: BORME-A-2015-146-28
Consejero
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 11888 , F 224, S 8, H M 186694, I/A 31 (27/07/2015)
CVE: BORME-A-2015-146-28
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 11888 , F 224, S 8, H M 186694, I/A 30 (21/11/2014)
CVE: BORME-A-2014-229-28
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 11888 , F 224, S 8, H M 186694, I/A 29 (18/12/2013)
CVE: BORME-A-2013-248-28
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 11888 , F 224, S 8, H M 186694, I/A 28 (15/12/2012)
CVE: BORME-A-2012-246-28
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 11888 , F 224, S 8, H M 186694, I/A 27 (11/01/2012)
CVE: BORME-A-2012-16-28