RUBEN CARRASCO SL - EXTINGUIDA
Dirección social Carre Carlos Sarthou, 7
Código Postal 46800
Municipio Xàtiva
Provincia Valencia
Mapa Ver Mapa
Razón Social RUBEN CARRASCO SL
CIF B98494271
Capital Social 54771.0 Euros
Actividad Comercio al por menor de textiles en establecimientos especializados
Fecha de Constitución 30/11/2012
Órgano Administración Administrador único
VINCULACIONES DE RUBEN CARRASCO SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE RUBEN CARRASCO SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Reig Navarro Eulalia | Administrador Unico | 23/11/2017 | 01/12/2021 |
Carrasco Garcia Ruben | Administrador Unico | 10/12/2012 | 23/11/2017 |
ACTOS BORME DE RUBEN CARRASCO SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9556, L 6838, F 10, S 8, H V 151430, I/A 5 (01/12/2021)
CVE: BORME-A-2021-235-46
- Judicial
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9556, L 6838, F 10, S 8, H V 151430, I/A 5 (01/12/2021)
CVE: BORME-A-2021-235-46
Fase del concurso
Deudor:
Nombre:RUBEN CARRASCO SL
Nif:B98494271
Auto de conclusión del concurso
Tipo Conclusión:Cumplimiento de convenio
Juzgado:JUZGADO DE LO MERCANTIL NUMERO 3 DE VALENCIA
Juez / Ponente:EDUARDO PASTOR MARTINEZ
Fecha de Resolución:15/09/2021
Número Procedimiento Concursal:000571/2021
Datos Registrales:
Tomo:
9556
Libro:
6838
Folio:
10
Hoja:
8-151430
Inscripción:
5
Fecha Inscripción01/12/2021
Registro:Registro Mercantil de null
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9556, L 6838, F 10, S 8, H V 151430, I/A 5 (01/12/2021)
CVE: BORME-A-2021-235-46
Fase del concurso
Deudor:
Nombre:RUBEN CARRASCO SL
Nif:B98494271
Solicitud de declaración
Juzgado:JUZGADO DE LO MERCANTIL NUMERO 3 DE VALENCIA
Juez / Ponente:EDUARDO PASTOR MARTINEZ
Fecha de Resolución:15/09/2021
Número Procedimiento Concursal:000571/2021
Datos Registrales:
Tomo:
9556
Libro:
6838
Folio:
10
Hoja:
8-151430
Inscripción:
5
Fecha Inscripción01/12/2021
Registro:Registro Mercantil de null
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9556, L 6838, F 10, S 8, H V 151430, I/A 5 (01/12/2021)
CVE: BORME-A-2021-235-46
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9556, L 6838, F 10, S 8, H V 151430, I/A 5 (01/12/2021)
CVE: BORME-A-2021-235-46
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9556, L 6838, F 10, S 8, H V 151430, I/A 4 (23/11/2017)
CVE: BORME-A-2017-228-46
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9556, L 6838, F 10, S 8, H V 151430, I/A 4 (23/11/2017)
CVE: BORME-A-2017-228-46
- De rectificación parcial de la inscripción 2ª, en cuanto al importe de capital ampliado y suscrito, número y numeración de participaciones emitidas y suscritas y redacción del artículo 6 estatutos; rectificación que implica una reducción de capital por importe de 30.999,00 euros -RDGRN 4/4/2013--
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9556, L 6838, F 9, S 8, H V 151430, I/A 3 (03/10/2017)
CVE: BORME-A-2017-194-46
Capital Anterior: | 85.770,00 | Euros |
Disminución de capital | 30.999,00 | Euros |
Capital Actual: | 54.771,00 | Euros |
Porcentaje: | 36,14 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9556, L 6838, F 9, S 8, H V 151430, I/A 3 (03/10/2017)
CVE: BORME-A-2017-194-46
Capital Anterior: | 3.100,00 | Euros |
Aumento de capital: | 82.670,00 | Euros |
Capital Actual: | 85.770,00 | Euros |
Porcentaje: | 2.666,77 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9556, L 6838, F 9, S 8, H V 151430, I/A 2 (31/03/2015)
CVE: BORME-A-2015-66-46