RUBBER BONDED SYSTEMS IBERICA SL - EXTINGUIDA
Municipio Villanueva de la Reina
Provincia Jaén
Razón Social RUBBER BONDED SYSTEMS IBERICA SL
CIF B23627102
Actividad Fabricación de otros productos de caucho
Fecha de Constitución 30/05/2008
VINCULACIONES DE RUBBER BONDED SYSTEMS IBERICA SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE RUBBER BONDED SYSTEMS IBERICA SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Bores Lazo Jesus | Secretario No Consejero | 22/03/2011 | |
Carels Patrick | Consejero | 22/03/2011 | |
Carels Patrick | Liquidador Solidario | 22/03/2011 | 22/03/2011 |
Hercules Vila Juan | Consejero | 22/03/2011 | |
Hercules Vila Juan | Liquidador Solidario | 22/03/2011 | 22/03/2011 |
Hercules Vila Juan | Apoderado Mancomunado | 10/11/2009 | 22/03/2011 |
Marquez Lopez Francisco | Presidente | 22/03/2011 | |
Marquez Lopez Francisco | Consejero | 22/03/2011 | |
Marquez Lopez Francisco | Liquidador Solidario | 22/03/2011 | 22/03/2011 |
Marquez Lopez Francisco | Apoderado Mancomunado | 10/11/2009 | 22/03/2011 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE RUBBER BONDED SYSTEMS IBERICA SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 437 , F 11, S 8, H J 16788, I/A 6 (22/03/2011)
CVE: BORME-A-2011-63-23
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 437 , F 11, S 8, H J 16788, I/A 6 (22/03/2011)
CVE: BORME-A-2011-63-23
Liquidador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 437 , F 11, S 8, H J 16788, I/A 6 (22/03/2011)
CVE: BORME-A-2011-63-23
Consejero
Presidente
Secretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 437 , F 11, S 8, H J 16788, I/A 6 (22/03/2011)
CVE: BORME-A-2011-63-23
- 2009
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/07/2010)
CVE: BORME-B-2010-131-23
Apoderado Mancomunado
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 437 , F 10, S 8, H J 16788, I/A 5 (10/11/2009)
CVE: BORME-A-2009-221-23
Apoderado Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 437 , F 10, S 8, H J 16788, I/A 5 (10/11/2009)
CVE: BORME-A-2009-221-23
Consejero Delegado
Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 437 , F 10, S 8, H J 16788, I/A 5 (10/11/2009)
CVE: BORME-A-2009-221-23
- 2008
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/06/2009)
CVE: BORME-B-2009-116-23