RT NACAR SL - EXTINGUIDA
Dirección social Avda de Fuenlabrada, 75
Código Postal 28970
Municipio Humanes de Madrid
Provincia Madrid
Mapa Ver Mapa
Razón Social RT NACAR SL
CIF B86616307
Capital Social 3000.0 Euros
Actividad Mantenimiento y reparación de vehículos de motor
Fecha de Constitución 03/01/2013
Órgano Administración Administrador único
Propietario Navarro Gonzalez Roberto
VINCULACIONES DE RT NACAR SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE RT NACAR SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Gonzalez Sanchez Isabel | Apoderado | 24/01/2013 | 13/09/2022 |
Navarro Gonzalez Roberto | Administrador Unico | 18/01/2013 | 13/09/2022 |
Navarro Gonzalez Roberto | Socio Unico | 18/01/2013 | 13/09/2022 |
Navarro Gonzalez Roberto | Liquidador | 13/09/2022 | 13/09/2022 |
ACTOS BORME DE RT NACAR SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30645 , F 78, S 8, H M 551447, I/A 3 (13/09/2022)
CVE: BORME-A-2022-180-28
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30645 , F 78, S 8, H M 551447, I/A 3 (13/09/2022)
CVE: BORME-A-2022-180-28
- CANCELACION DE ASIENTOS Y CIERRE DE HOJA SOCIAL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30645 , F 78, S 8, H M 551447, I/A 3 (13/09/2022)
CVE: BORME-A-2022-180-28
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30645 , F 78, S 8, H M 551447, I/A 3 (13/09/2022)
CVE: BORME-A-2022-180-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30645 , F 78, S 8, H M 551447, I/A 3 (13/09/2022)
CVE: BORME-A-2022-180-28
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30645 , F 77, S 8, H M 551447, I/A 2 (24/01/2013)
CVE: BORME-A-2013-22-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30645 , F 74, S 8, H M 551447, I/A 1 (18/01/2013)
CVE: BORME-A-2013-19-28
Socio Único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30645 , F 74, S 8, H M 551447, I/A 1 (18/01/2013)
CVE: BORME-A-2013-19-28
Dirección:AVDA DE FUENLABRADA 75 (HUMANES DE MADRID)
Comienzo de operaciones:03/01/13
Capital:3.000,00 Euros
Objeto social:REPARACION DE VEHICULOS AUTOMOVILES DE CUALQUIER TIPO, Y EN GENERAL, SUSTITUCION DE CUALQUIER COMPONENTE DEL VEHICULO
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30645 , F 74, S 8, H M 551447, I/A 1 (18/01/2013)
CVE: BORME-A-2013-19-28