RSM GASSO CONSULTORES SL - EXTINGUIDA
Dirección social Cl Teodor Roviralta, 9
Municipio Barcelona
Provincia Barcelona
Razón Social RSM GASSO CONSULTORES SL
CIF B65244352
Capital Social 3006.0 Euros
Actividad Actividades jurídicas
Fecha de Constitución 01/01/2010
Página Web www.gassorsm.com
Órgano Administración Consejo de administración
VINCULACIONES DE RSM GASSO CONSULTORES SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE RSM GASSO CONSULTORES SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
De Andres Cano Jorge | Secretario | 27/01/2010 | 05/07/2019 |
De Andres Cano Jorge | Consejero | 27/01/2010 | 05/07/2019 |
De Andres Cano Jorge | Apoderado | 19/08/2011 | 05/07/2019 |
Gasso Martin Jose Maria | Liquidador | 05/07/2019 | 05/07/2019 |
Gasso Martin Jose Maria | Presidente | 27/01/2010 | 05/07/2019 |
Gasso Martin Jose Maria | Consejero | 27/01/2010 | 05/07/2019 |
Gasso Martin Jose Maria | Apoderado | 19/08/2011 | 05/07/2019 |
Martin Espot Jordi | Consejero | 27/01/2010 | 05/07/2019 |
Martin Espot Jordi | Apoderado | 19/08/2011 | 05/07/2019 |
ACTOS BORME DE RSM GASSO CONSULTORES SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41670 , F 116, S 8, H B 392676, I/A 3 (05/07/2019)
CVE: BORME-A-2019-132-08
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41670 , F 116, S 8, H B 392676, I/A 3 (05/07/2019)
CVE: BORME-A-2019-132-08
Liquidador
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41670 , F 116, S 8, H B 392676, I/A 3 (05/07/2019)
CVE: BORME-A-2019-132-08
- 2010
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/08/2011)
CVE: BORME-B-2011-191-08
- CL TEODOR ROVIRALTA,9-11 (BARCELONA)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41670 , F 116, S 8, H B 392676, I/A 2 (19/08/2011)
CVE: BORME-A-2011-167-08
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41670 , F 116, S 8, H B 392676, I/A 2 (19/08/2011)
CVE: BORME-A-2011-167-08
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41670 , F 113, S 8, H B 392676, I/A 1 (27/01/2010)
CVE: BORME-A-2010-26-08
Dirección:CL MESTRE NICOLAU Num.19 P.2 (BARCELONA)
Comienzo de operaciones:01/01/10
Capital:3.006,00 Euros
Objeto social:LA PRESTACION DE SERVICIOS DE ASESORAMIENTO Y GESTION JURIDICOS,TRIBUTARIOS,ECONOMICOS Y CONTABLES.ADQUISICION,ADMINISTRACION,EXPLOTACION DE BIENES INMUEBLES,SUSCRIPCION DE ACCIONES EN OTRAS SOCIEDADES ETC
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41670 , F 113, S 8, H B 392676, I/A 1 (27/01/2010)
CVE: BORME-A-2010-26-08