RSD VIAJES ESPAÑA SL - EXTINGUIDA
Dirección social Paseo Castellana, 95
Código Postal 28046
Municipio Madrid
Provincia Madrid
Mapa Ver Mapa
Razón Social RSD VIAJES ESPAÑA SL
CIF B87256509
Capital Social 125000.0 Euros
Actividad Actividades de las agencias de viajes
Fecha de Constitución 23/03/2015
Órgano Administración Administrador único
Propietario First Voyages France Gmbh
VINCULACIONES DE RSD VIAJES ESPAÑA SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE RSD VIAJES ESPAÑA SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Adab Kourosh | Liquidador | 12/11/2018 | 12/11/2018 |
Adab Kourosh | Administrador Unico | 28/05/2015 | 12/11/2018 |
First Voyages France Gmbh | Socio Unico | 28/05/2015 | 12/11/2018 |
Gimenez Binder Sergi | Apoderado | 13/01/2017 | 12/11/2018 |
Gimenez Binder Sergio | Apoderado | 28/05/2015 | 12/11/2018 |
ACTOS BORME DE RSD VIAJES ESPAÑA SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33499 , F 111, S 8, H M 603028, I/A 5 (12/11/2018)
CVE: BORME-A-2018-221-28
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33499 , F 111, S 8, H M 603028, I/A 5 (12/11/2018)
CVE: BORME-A-2018-221-28
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33499 , F 111, S 8, H M 603028, I/A 5 (12/11/2018)
CVE: BORME-A-2018-221-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33499 , F 111, S 8, H M 603028, I/A 5 (12/11/2018)
CVE: BORME-A-2018-221-28
- Otras modificaciones estatutarias: Artículo de los estatutos: 5. Capital social.-
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33499 , F 110, S 8, H M 603028, I/A 4 (27/11/2017)
CVE: BORME-A-2017-231-28
Capital Anterior: | 25.000,00 | Euros |
Aumento de capital: | 100.000,00 | Euros |
Capital Actual: | 125.000,00 | Euros |
Porcentaje: | 400,00 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33499 , F 110, S 8, H M 603028, I/A 4 (27/11/2017)
CVE: BORME-A-2017-231-28
- PASEO DE LA CASTELLANA 95, PLANTA 15 (MADRID)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33499 , F 110, S 8, H M 603028, I/A 3 (13/01/2017)
CVE: BORME-A-2017-16-28
- Otras modificaciones estatutarias: Artículo de los estatutos: 4º. Domicilio social .-
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33499 , F 110, S 8, H M 603028, I/A 3 (13/01/2017)
CVE: BORME-A-2017-16-28
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33499 , F 109, S 8, H M 603028, I/A 2 (13/01/2017)
CVE: BORME-A-2017-16-28
Administrador Unico
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33499 , F 107, S 8, H M 603028, I/A 1 (28/05/2015)
CVE: BORME-A-2015-106-28