RSCOMUNIDADES SL - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Jeronimo Martin Caro Cejudo, 8
Código Postal 13300
Municipio Valdepeñas
Provincia Ciudad Real
Razón Social RSCOMUNIDADES SL
CIF B13577200
Capital Social 3100.0 Euros
Actividad Gestión y administración de la propiedad inmobiliaria
Fecha de Constitución 05/02/2015
Órgano Administración Administrador único
VINCULACIONES DE RSCOMUNIDADES SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE RSCOMUNIDADES SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Angel Moya Moral | Liquidador Unico | 16/01/2024 | 16/01/2024 |
Lendinez Viladoms Juan Carlos | Administrador Unico | 16/01/2024 | 16/01/2024 |
Lendinez Viladons Juan Carlos | Apoderado | 18/12/2018 | 16/01/2024 |
Sanchez Roman Lorena | Administrador Unico | 03/07/2019 | 16/01/2024 |
Sanchez Rodriguez Ramon | Administrador Unico | 09/04/2015 | 03/07/2019 |
ACTOS BORME DE RSCOMUNIDADES SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 595 , F 134, S 8, H CR 24308, I/A 5 (16/01/2024)
CVE: BORME-A-2024-18-13
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 595 , F 134, S 8, H CR 24308, I/A 5 (16/01/2024)
CVE: BORME-A-2024-18-13
- Cambio del Organo de Administración: Administrador único a Liquidador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 595 , F 134, S 8, H CR 24308, I/A 5 (16/01/2024)
CVE: BORME-A-2024-18-13
Liquidador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 595 , F 134, S 8, H CR 24308, I/A 5 (16/01/2024)
CVE: BORME-A-2024-18-13
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 595 , F 134, S 8, H CR 24308, I/A 5 (16/01/2024)
CVE: BORME-A-2024-18-13
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 595 , F 134, S 8, H CR 24308, I/A 4 (16/01/2024)
CVE: BORME-A-2024-18-13
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 595 , F 134, S 8, H CR 24308, I/A 4 (16/01/2024)
CVE: BORME-A-2024-18-13
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 595 , F 134, S 8, H CR 24308, I/A 3 (03/07/2019)
CVE: BORME-A-2019-134-13
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 595 , F 134, S 8, H CR 24308, I/A 3 (03/07/2019)
CVE: BORME-A-2019-134-13
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 595 , F 133, S 8, H CR 24308, I/A 2 (18/12/2018)
CVE: BORME-A-2019-1-13