RSC MAS MUNI SL - EXTINGUIDA
Dirección social Carre Major (Sant Julia), S/N
Código Postal 17256
Municipio Palau-sator
Provincia Girona
Mapa Ver Mapa
Razón Social RSC MAS MUNI SL
CIF B55242689
Capital Social 80000.0 Euros
Actividad Explotación de caballos y otros equinos
Fecha de Constitución 07/08/2015
Órgano Administración Administradores solidarios
VINCULACIONES DE RSC MAS MUNI SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE RSC MAS MUNI SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Claudia Zanotelli Saenz | Apoderado | 07/11/2017 | 21/10/2021 |
Claudia Zanotelli Saenz | Administrador Solidario | 14/08/2015 | 21/10/2021 |
Mariano Judez Pi | Apoderado | 11/02/2021 | 21/10/2021 |
Roland Stanislaus Zanotelli | Administrador Solidario | 14/08/2015 | 21/10/2021 |
Roland Stanislaus Zanotelli | Liquidador | 21/10/2021 | 21/10/2021 |
Mirella Maria Faccioli | Administrador Solidario | 14/08/2015 | 12/07/2017 |
ACTOS BORME DE RSC MAS MUNI SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3043 , F 95, S 8, H GI 58588, I/A 6 (21/10/2021)
CVE: BORME-A-2021-207-17
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3043 , F 95, S 8, H GI 58588, I/A 6 (21/10/2021)
CVE: BORME-A-2021-207-17
- Cambio del Organo de Administración: Administradores solidarios a Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3043 , F 95, S 8, H GI 58588, I/A 6 (21/10/2021)
CVE: BORME-A-2021-207-17
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3043 , F 95, S 8, H GI 58588, I/A 6 (21/10/2021)
CVE: BORME-A-2021-207-17
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3043 , F 95, S 8, H GI 58588, I/A 6 (21/10/2021)
CVE: BORME-A-2021-207-17
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3043 , F 94, S 8, H GI 58588, I/A 5 (11/02/2021)
CVE: BORME-A-2021-33-17
Capital Anterior: | 0,00 | Euros |
Aumento de capital: | 80.000,00 | Euros |
Capital Actual: | 80.000,00 | Euros |
Porcentaje: | ∞ | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3043 , F 94, S 8, H GI 58588, I/A 4 (27/03/2019)
CVE: BORME-A-2019-65-17
Capital Anterior: | 73.001,00 | Euros |
Disminución de capital | 73.001,00 | Euros |
Capital Actual: | 0,00 | Euros |
Porcentaje: | 100,00 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3043 , F 94, S 8, H GI 58588, I/A 4 (27/03/2019)
CVE: BORME-A-2019-65-17
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3043 , F 93, S 8, H GI 58588, I/A 3 (07/11/2017)
CVE: BORME-A-2017-218-17
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3043 , F 93, S 8, H GI 58588, I/A 2 (12/07/2017)
CVE: BORME-A-2017-136-17