RPM NEW HORIZONS SPAIN SL - EXTINGUIDA
Dirección social Av Diagonal, 520
Código Postal 08006
Municipio Barcelona
Provincia Barcelona
Mapa Ver Mapa
Razón Social RPM NEW HORIZONS SPAIN SL
CIF B65516288
Capital Social 3000.0 Euros
Actividad Actividades de las sociedades holding
Fecha de Constitución 14/02/2011
Órgano Administración Consejo de administración
VINCULACIONES DE RPM NEW HORIZONS SPAIN SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE RPM NEW HORIZONS SPAIN SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
2002 PERLINDUSTRIA SLU | Apoderado Solidario | 22/03/2021 | 27/05/2021 |
Alferez Bayo Luis | Consejero | 31/01/2017 | 27/05/2021 |
ARGOS GESTION SLU | Apoderado Solidario | 22/03/2021 | 27/05/2021 |
Colas Garcia Miquel | Apoderado Solidario | 22/03/2021 | 27/05/2021 |
Estrada Sanchez Pablo | Apoderado Solidario | 22/03/2021 | 27/05/2021 |
GABINETE AUDIWORK SL | Auditor de Cuentas Concursal | 11/12/2019 | 27/05/2021 |
Hilde De Backer | Presidente | 15/01/2013 | 27/05/2021 |
Hilde De Backer | Apoderado | 12/06/2012 | 27/05/2021 |
Hilde De Backer | Consejero | 23/05/2011 | 27/05/2021 |
Hilde De Backer | Liquidador | 27/05/2021 | 27/05/2021 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE RPM NEW HORIZONS SPAIN SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42448 , F 43, S 8, H B 408547, I/A 15 (27/05/2021)
CVE: BORME-A-2021-105-08
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42448 , F 43, S 8, H B 408547, I/A 15 (27/05/2021)
CVE: BORME-A-2021-105-08
Liquidador
Presidente
Secretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42448 , F 43, S 8, H B 408547, I/A 15 (27/05/2021)
CVE: BORME-A-2021-105-08
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42448 , F 42, S 8, H B 408547, I/A 14 (22/03/2021)
CVE: BORME-A-2021-61-08
Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42448 , F 42, S 8, H B 408547, I/A 13 (21/05/2020)
CVE: BORME-A-2020-102-08
Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42448 , F 42, S 8, H B 408547, I/A 13 (21/05/2020)
CVE: BORME-A-2020-102-08
Auditor de Cuentas Consolidado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42448 , F 42, S 8, H B 408547, I/A 12 (11/12/2019)
CVE: BORME-A-2019-242-08
Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42448 , F 41, S 8, H B 408547, I/A 11 (19/11/2019)
CVE: BORME-A-2019-228-08
Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42448 , F 41, S 8, H B 408547, I/A 11 (19/11/2019)
CVE: BORME-A-2019-228-08
- CONSTANCIA DEL CAMBIO DE DENOMINACION DEL SOCIO UNICO DE LA SOCIEDAD, PASANDO A DENOMINARSE: RPM NEW HORIZONS NETHERLANDS BV
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42448 , F 41, S 8, H B 408547, I/A 10 (26/02/2018)
CVE: BORME-A-2018-46-08