RPFI HOLDING ACI SL - EXTINGUIDA
Dirección social Paseo Castellana, 202
Código Postal 28046
Municipio Madrid
Provincia Madrid
Mapa Ver Mapa
Razón Social RPFI HOLDING ACI SL
CIF B83105155
Capital Social 1448349.0 Euros
Nombres Anteriores
- ING RPFI HOLDING ACI SL
Órgano Administración Administradores mancomunados
VINCULACIONES DE RPFI HOLDING ACI SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE RPFI HOLDING ACI SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Baars Iris | Representante | 16/04/2012 | 09/01/2019 |
Bernardos Barbolla Beatriz | Apoderado | 25/08/2017 | 09/01/2019 |
Cbre Global Investors Southern Europe Project 1 So | Administrador Mancomunado | 16/05/2017 | 09/01/2019 |
CBRE GLOBAL INVESTORS SOUTHERN EUROPE PROJECT 2 SL | Administrador Mancomunado | 16/05/2017 | 09/01/2019 |
CBRE REAL ESTATE SA | Apoderado | 01/02/2018 | 09/01/2019 |
Corell Gasco Vicente | Apoderado | 25/08/2017 | 09/01/2019 |
Corell Gasco Vicente | Apoderado Mancomunado Solidario | 25/08/2017 | 09/01/2019 |
Fernandez Pelaez Mar | Apoderado | 25/08/2017 | 09/01/2019 |
Martinez-pardo Montes Alberto | Apoderado | 25/08/2017 | 09/01/2019 |
Martinez-pardo Montes Alberto | Apoderado Mancomunado Solidario | 25/08/2017 | 09/01/2019 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE RPFI HOLDING ACI SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30263 , F 211, S 8, H M 290580, I/A 47 (09/01/2019)
CVE: BORME-A-2019-12-28
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30263 , F 211, S 8, H M 290580, I/A 47 (09/01/2019)
CVE: BORME-A-2019-12-28
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30263 , F 211, S 8, H M 290580, I/A 47 (09/01/2019)
CVE: BORME-A-2019-12-28
Administrador Mancomunado
Representante
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30263 , F 211, S 8, H M 290580, I/A 47 (09/01/2019)
CVE: BORME-A-2019-12-28
Representante
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30263 , F 210, S 8, H M 290580, I/A 46 (10/07/2018)
CVE: BORME-A-2018-137-28
Representante
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30263 , F 210, S 8, H M 290580, I/A 46 (10/07/2018)
CVE: BORME-A-2018-137-28
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30263 , F 210, S 8, H M 290580, I/A 45 (01/02/2018)
CVE: BORME-A-2018-28-28
Apoderado Mancomunado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30263 , F 209, S 8, H M 290580, I/A 44 (25/08/2017)
CVE: BORME-A-2017-168-28
Apoderado Mancomunado
Apoderado Solidario
- Adeva Del Rio Maria Del Carmen
- Adeva Del Rio Maria Del Carmen
- Bros Tejedor Federico
- Bros Tejedor Federico
- Corell Gasco Vicente
- Corell Gasco Vicente
- Martinez-pardo Montes Alberto
- Martinez-pardo Montes Alberto
- Rodriguez- San Pedro Baselga Pablo
- Rodriguez- San Pedro Baselga Pablo
- Roncero Villaroya Antonio
- Roncero Villarroya Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30263 , F 209, S 8, H M 290580, I/A 44 (25/08/2017)
CVE: BORME-A-2017-168-28
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30263 , F 209, S 8, H M 290580, I/A 43 (25/08/2017)
CVE: BORME-A-2017-168-28