ROYAL CANIN DISTRIBUCION SA - EXTINGUIDA
Razón Social ROYAL CANIN DISTRIBUCION SA
CIF A28894418
Actividad Comercio al por mayor de cereales, tabaco en rama, simientes y alimentos para animales
Nombres Anteriores
- DISTRIBUIDORA RC MADRID SA
Órgano Administración Consejo de administración
Presidente Poncon Francois-regis
Propietario ROYAL CANIN IBERICA SA
VINCULACIONES DE ROYAL CANIN DISTRIBUCION SA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE ROYAL CANIN DISTRIBUCION SA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Ardila Cardenas Maria Cecilia | Apoderado | 14/06/2017 | 22/11/2017 |
Ardila Cardenas Maria Cecilia | Consejero | 16/06/2017 | 22/11/2017 |
Ardila Cardenas Maria Cecilia | Apoderado | 20/06/2017 | 22/11/2017 |
Blazquez Marti Eryka | Apoderado | 22/08/2012 | 22/11/2017 |
Calderon Rodriguez Enrique | Apoderado | 22/08/2012 | 22/11/2017 |
El Kouche Karim Fabrice | Secretario | 14/06/2017 | 22/11/2017 |
El Kouche Karim Fabrice | Consejero | 14/06/2017 | 22/11/2017 |
El Kouche Karim Fabrice | Apoderado | 14/06/2017 | 22/11/2017 |
El Kouche Karim Fabrice | Apoderado | 20/06/2017 | 22/11/2017 |
Garzon Rodriguez Francisco Javier | Apoderado | 22/08/2012 | 22/11/2017 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE ROYAL CANIN DISTRIBUCION SA
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 25512 , F 206, S 8, H M 101355, I/A 33 (22/11/2017)
CVE: BORME-A-2017-228-28
- Fusion
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 25512 , F 206, S 8, H M 101355, I/A 33 (22/11/2017)
CVE: BORME-A-2017-228-28
- SUPRESION DE LA LIMITACION ESTABLECIDA EN LA INSCRIPCON 28ª AL CONSEJERO DELEDADO DON FRANCOIS REGIS PONCON
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 25512 , F 205, S 8, H M 101355, I/A 32 (20/06/2017)
CVE: BORME-A-2017-120-28
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 25512 , F 205, S 8, H M 101355, I/A 32 (20/06/2017)
CVE: BORME-A-2017-120-28
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 25512 , F 204, S 8, H M 101355, I/A 31 (16/06/2017)
CVE: BORME-A-2017-119-28
Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 25512 , F 204, S 8, H M 101355, I/A 30 (16/06/2017)
CVE: BORME-A-2017-119-28
Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 25512 , F 204, S 8, H M 101355, I/A 30 (16/06/2017)
CVE: BORME-A-2017-119-28
Consejero
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 25512 , F 203, S 8, H M 101355, I/A 29 (14/06/2017)
CVE: BORME-A-2017-118-28
Apoderado Mancomunado
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 25512 , F 203, S 8, H M 101355, I/A 29 (14/06/2017)
CVE: BORME-A-2017-118-28
Consejero
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 25512 , F 203, S 8, H M 101355, I/A 29 (14/06/2017)
CVE: BORME-A-2017-118-28