ROYAL APPLIANCE ESPAÑA SL - EXTINGUIDA
Dirección social Cl Clementina Arderiu, 3
Código Postal 08295
Municipio Sant Vicenç de Castellet
Provincia Barcelona
Razón Social ROYAL APPLIANCE ESPAÑA SL
CIF B84293810
Capital Social 100000.0 Euros
Actividad Comercio al por mayor de aparatos electrodomésticos
Fecha de Constitución 17/03/2005
Órgano Administración Administrador único
Administrador Único Marco Getz
Auditor BDO AUDITORES SL
VINCULACIONES DE ROYAL APPLIANCE ESPAÑA SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE ROYAL APPLIANCE ESPAÑA SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
BDO AUDITORES SL | Auditor | 05/02/2013 | 07/02/2020 |
Fritz Georg Dietrich Cornelius Hellmund | Apoderado Solidario | 03/07/2019 | 07/02/2020 |
Hermann Holst | Administrador Unico | 11/01/2019 | 07/02/2020 |
Hermann Holst | Apoderado Solidario | 26/04/2018 | 07/02/2020 |
Marco Getz | Administrador Unico | 07/02/2020 | 07/02/2020 |
Marco Getz | Liquidador | 07/02/2020 | 07/02/2020 |
Vives Humet Daniel | Apoderado | 30/05/2012 | 07/02/2020 |
Calleja Sanchez Maria Angeles | Apoderado Solidario | 05/07/2017 | 04/04/2019 |
Lindner Ralf | Administrador Unico | 14/05/2012 | 11/01/2019 |
Ralf Lindner | Administrador Unico | 11/01/2019 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE ROYAL APPLIANCE ESPAÑA SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43591 , F 110, S 8, H B 432990, I/A 14 (07/02/2020)
CVE: BORME-A-2020-32-08
Administrador Unico
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43591 , F 110, S 8, H B 432990, I/A 14 (07/02/2020)
CVE: BORME-A-2020-32-08
Administrador Unico
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43591 , F 110, S 8, H B 432990, I/A 14 (07/02/2020)
CVE: BORME-A-2020-32-08
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43591 , F 108, S 8, H B 432990, I/A 13 (03/07/2019)
CVE: BORME-A-2019-132-08
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43591 , F 108, S 8, H B 432990, I/A 12 (04/04/2019)
CVE: BORME-A-2019-72-08
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43591 , F 108, S 8, H B 432990, I/A 11 (11/01/2019)
CVE: BORME-A-2019-14-08
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43591 , F 108, S 8, H B 432990, I/A 11 (11/01/2019)
CVE: BORME-A-2019-14-08
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43591 , F 106, S 8, H B 432990, I/A 10 (26/04/2018)
CVE: BORME-A-2018-87-08
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43591 , F 104, S 8, H B 432990, I/A 9 (05/07/2017)
CVE: BORME-A-2017-131-08
- CL CLEMENTINA ARDERIU Num.3 (SANT VICENC DE CASTELLET)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43591 , F 103, S 8, H B 432990, I/A 8 (27/05/2014)
CVE: BORME-A-2014-104-08