ROXBURY SPAIN SL - EXTINGUIDA
Dirección social Gta Ruben Dario, 3
Código Postal 28010
Municipio Madrid
Provincia Madrid
Mapa Ver Mapa
Razón Social ROXBURY SPAIN SL
CIF B64274129
Capital Social 171100.0 Euros
Actividad Alquiler de bienes inmobiliarios por cuenta propia
Fecha de Constitución 17/07/2006
Órgano Administración Administradores solidarios
VINCULACIONES DE ROXBURY SPAIN SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE ROXBURY SPAIN SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Brunet Morales-arce Alfonso | Administrador Solidario | 21/12/2020 | 16/11/2021 |
Brunet Morales-arce Alfonso | Apoderado Solidario | 28/02/2018 | 16/11/2021 |
CASTELLANA PROPERTIES SOCIMI SA | Socio Unico | 17/07/2017 | 16/11/2021 |
De La Riva Dieguez Begoña | Apoderado Solidario | 13/02/2018 | 16/11/2021 |
Diaz Gil Pedro | Apoderado Solidario | 14/02/2018 | 16/11/2021 |
Ester Palacios Pedro | Apoderado Solidario | 13/02/2018 | 16/11/2021 |
Francisco Alcaide Soler | Apoderado Solidario | 13/02/2018 | 16/11/2021 |
Garcia Lopez Julio | Apoderado | 05/03/2020 | 16/11/2021 |
Gil Mateo-sasieta Celia | Apoderado Solidario | 13/02/2018 | 16/11/2021 |
Hernandez Galante Javier | Apoderado Solidario | 13/02/2018 | 16/11/2021 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE ROXBURY SPAIN SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 23241 , F 209, S 8, H M 416563, I/A 39 (16/11/2021)
CVE: BORME-A-2021-224-28
- Fusion
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 23241 , F 209, S 8, H M 416563, I/A 39 (16/11/2021)
CVE: BORME-A-2021-224-28
Apoderado Solidario
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 23241 , F 209, S 8, H M 416563, I/A 39 (16/11/2021)
CVE: BORME-A-2021-224-28
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 23241 , F 209, S 8, H M 416563, I/A 39 (16/11/2021)
CVE: BORME-A-2021-224-28
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 23241 , F 209, S 8, H M 416563, I/A 39 (16/11/2021)
CVE: BORME-A-2021-224-28
- Cambio del Organo de Administración: Administrador único a Administradores solidarios
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 23241 , F 208, S 8, H M 416563, I/A 38 (21/12/2020)
CVE: BORME-A-2020-248-28
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 23241 , F 208, S 8, H M 416563, I/A 38 (21/12/2020)
CVE: BORME-A-2020-248-28
Administrador Unico
Representante
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 23241 , F 208, S 8, H M 416563, I/A 38 (21/12/2020)
CVE: BORME-A-2020-248-28
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 23241 , F 208, S 8, H M 416563, I/A 37 (05/03/2020)
CVE: BORME-A-2020-50-28
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 23241 , F 208, S 8, H M 416563, I/A 37 (05/03/2020)
CVE: BORME-A-2020-50-28