ROVILATRANS SL - EXTINGUIDA
Dirección social Carre Joaquim Escriva I Peiro (Retor), 17
Código Postal 46470
Municipio Catarroja
Provincia Valencia
Mapa Ver Mapa
Razón Social ROVILATRANS SL
CIF B98690688
Capital Social 21000.0 Euros
Actividad Transporte de mercancías por carretera
Fecha de Constitución 01/12/2014
Órgano Administración Administradores solidarios
VINCULACIONES DE ROVILATRANS SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE ROVILATRANS SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Moreno Ruiz Antonio | Liquidador Solidario | 17/09/2019 | 17/09/2019 |
Moreno Ruiz Antonio | Administrador Solidario | 08/06/2018 | 17/09/2019 |
Moreno Ruiz Carlos | Liquidador Solidario | 17/09/2019 | 17/09/2019 |
Moreno Ruiz Carlos | Administrador Solidario | 08/06/2018 | 17/09/2019 |
Lacruz Garcia Enrique | Administrador Solidario | 18/12/2014 | 08/06/2018 |
Moreno Ruiz Antonio | Administrador Solidario | 18/12/2014 | 08/06/2018 |
Moreno Ruiz Carlos | Administrador Solidario | 18/12/2014 | 08/06/2018 |
ACTOS BORME DE ROVILATRANS SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9887, L 7169, F 82, S 8, H V 162704, I/A 3 (17/09/2019)
CVE: BORME-A-2019-183-46
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9887, L 7169, F 82, S 8, H V 162704, I/A 3 (17/09/2019)
CVE: BORME-A-2019-183-46
- Cambio del Organo de Administración: Administradores solidarios a Liquidadores Solidarios
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9887, L 7169, F 82, S 8, H V 162704, I/A 3 (17/09/2019)
CVE: BORME-A-2019-183-46
Liquidador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9887, L 7169, F 82, S 8, H V 162704, I/A 3 (17/09/2019)
CVE: BORME-A-2019-183-46
Administrador Solidario
Liquidador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9887, L 7169, F 82, S 8, H V 162704, I/A 3 (17/09/2019)
CVE: BORME-A-2019-183-46
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9887, L 7169, F 81, S 8, H V 162704, I/A 2 (08/06/2018)
CVE: BORME-A-2018-114-46
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9887, L 7169, F 81, S 8, H V 162704, I/A 2 (08/06/2018)
CVE: BORME-A-2018-114-46
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9887, L 7169, F 80, S 8, H V 162704, I/A 1 (18/12/2014)
CVE: BORME-A-2014-246-46
Dirección:C/ JOAQUIN ESCRIVA PEIRO 17 4 15 (CATARROJA)
Comienzo de operaciones:01/12/14
Capital:21.000,00 Euros
Objeto social:La sociedad tiene por objeto, las siguientes actividades, siendo el CNAE de la principal el 4941: 1) El transporte de mercancías por carretera y actividades anexas al transporte terrestre. 2) La sociedad podrá también desarrollar de modo indirecto, total o parcialmente, las actividades que integran
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9887, L 7169, F 80, S 8, H V 162704, I/A 1 (18/12/2014)
CVE: BORME-A-2014-246-46