ROTRESA INVERSIONES SICAV - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Padilla, 17
Código Postal 28006
Municipio Madrid
Provincia Madrid
Mapa Ver Mapa
Razón Social ROTRESA INVERSIONES SICAV
Órgano Administración Consejo de administración
Auditor AUREN AUDITORES BIO SL
VINCULACIONES DE ROTRESA INVERSIONES SICAV
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE ROTRESA INVERSIONES SICAV
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Acillona Gorbea Alejandra | Consejero | 17/08/2012 | 13/02/2017 |
Acillona Lecanda Jesus | Presidente | 17/08/2012 | 13/02/2017 |
Acillona Lecanda Jesus | Consejero | 17/08/2012 | 13/02/2017 |
ALANTRA WEALTH MANAGEMENT GESTION SGIIC SA | Entidad Gestora | 18/01/2011 | 13/02/2017 |
AUREN AUDITORES BIO SL | Auditor | 22/06/2010 | 13/02/2017 |
BANCOVAL SECURITIES SERVICES SA | EntidDeposit | 18/01/2011 | 13/02/2017 |
DELOITTE AUDITORES SL | Auditor | 15/07/2009 | 13/02/2017 |
Gorbea Allende Carmen | Consejero | 17/08/2012 | 13/02/2017 |
Lopez Ventureira Cristina | Secretario No Consejero | 29/09/2016 | 13/02/2017 |
Lopez Ventureira Cristina | Liquidador | 13/02/2017 | 13/02/2017 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE ROTRESA INVERSIONES SICAV
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 19986 , F 168, S 8, H M 264944, I/A 26 (13/02/2017)
CVE: BORME-A-2017-36-28
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 19986 , F 168, S 8, H M 264944, I/A 26 (13/02/2017)
CVE: BORME-A-2017-36-28
- BAJA EN EL REGISTRO DE SOCIEDADES DE INVERSION DE CAPITAL VARIABLE, COMO CONSECUENCIA DE LOS ACUERDOS DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE FECHA 14 DE NOVIEMBRE DE 2016
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 19986 , F 168, S 8, H M 264944, I/A 26 (13/02/2017)
CVE: BORME-A-2017-36-28
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 19986 , F 168, S 8, H M 264944, I/A 26 (13/02/2017)
CVE: BORME-A-2017-36-28
Presidente
Secretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 19986 , F 168, S 8, H M 264944, I/A 26 (13/02/2017)
CVE: BORME-A-2017-36-28
Secretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 19986 , F 168, S 8, H M 264944, I/A 25 (29/09/2016)
CVE: BORME-A-2016-195-28
Secretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 19986 , F 168, S 8, H M 264944, I/A 25 (29/09/2016)
CVE: BORME-A-2016-195-28
Vicesecretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 19986 , F 168, S 8, H M 264944, I/A 24 (10/07/2015)
CVE: BORME-A-2015-134-28
Vicesecretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 19986 , F 168, S 8, H M 264944, I/A 23 (13/04/2015)
CVE: BORME-A-2015-75-28
Vicesecretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 19986 , F 168, S 8, H M 264944, I/A 23 (13/04/2015)
CVE: BORME-A-2015-75-28