ROTOPLASTIC SL - EXTINGUIDA
Dirección social Cl La Colonia, S/N
Código Postal 03420
Municipio Castalla
Provincia Alicante/Alacant
Mapa Ver Mapa
Razón Social ROTOPLASTIC SL
CIF B54717152
Capital Social 15000.0 Euros
Actividad Fabricación de otros productos de plástico
Fecha de Constitución 20/06/2013
Órgano Administración Administrador único
VINCULACIONES DE ROTOPLASTIC SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE ROTOPLASTIC SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Mateo Ubiña Javier | Apoderado | 04/07/2013 | 16/03/2016 |
Mateo Ubiña Javier | Administrador Unico | 16/08/2013 | 16/03/2016 |
Mateo Ubiña Javier | Liquidador | 16/03/2016 | 16/03/2016 |
Blanes Monllor Francisco Rafael | Administrador Unico | 03/07/2013 | 16/08/2013 |
ACTOS BORME DE ROTOPLASTIC SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3699 , F 116, S 8, H A 135531, I/A 5 (16/03/2016)
CVE: BORME-A-2016-57-03
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3699 , F 116, S 8, H A 135531, I/A 5 (16/03/2016)
CVE: BORME-A-2016-57-03
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3699 , F 116, S 8, H A 135531, I/A 5 (16/03/2016)
CVE: BORME-A-2016-57-03
Administrador Unico
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3699 , F 116, S 8, H A 135531, I/A 5 (16/03/2016)
CVE: BORME-A-2016-57-03
- Control, seguimiento y planificación de la producción. Asesoramiento técnico en la realización, modificación de nuevos proyectos y existentes. Asesoramiento técnico en la fabricación así como en el mantenimiento preventivo de la maquinaria utilizada. Todo ello referido a los productos que consten en
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3699 , F 116, S 8, H A 135531, I/A 4 (20/10/2014)
CVE: BORME-A-2014-206-03
- Otras modificaciones estatutarias: ARTICULO 13º.- Duración y Retribución Organo de Administración.-
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3699 , F 116, S 8, H A 135531, I/A 4 (20/10/2014)
CVE: BORME-A-2014-206-03
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3699 , F 116, S 8, H A 135531, I/A 3 (16/08/2013)
CVE: BORME-A-2013-161-03
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3699 , F 116, S 8, H A 135531, I/A 3 (16/08/2013)
CVE: BORME-A-2013-161-03
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3699 , F 115, S 8, H A 135531, I/A 2 (04/07/2013)
CVE: BORME-A-2013-131-03
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3699 , F 115, S 8, H A 135531, I/A 1 (03/07/2013)
CVE: BORME-A-2013-130-03