ROTOGRAPHIK SA - EXTINGUIDA
Dirección social CL URGELL,11 NAVE 9 LOCAL 13 POL.IND.URBASA
Código Postal 08130
Municipio Santa Perpètua de Mogoda
Provincia Barcelona
Razón Social ROTOGRAPHIK SA
CIF A58369224
Actividad Otras actividades de impresión y artes gráficas
Página Web www.rotographik.com
VINCULACIONES DE ROTOGRAPHIK SA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE ROTOGRAPHIK SA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Ballve Reyes Pau | Administrador Concursal | 06/11/2009 | 18/06/2015 |
Biarge Sanjoaquin Valero Luis | Administrador Concursal | 06/11/2009 | 18/06/2015 |
Vila Puente Jordi | Apoderado | 27/02/2009 | 18/06/2015 |
Aldavero Bernalte Francisco Ramon | Secretario No Consejero | 15/09/2010 | |
Ayanz Guillen Emilio | Consejero | 15/09/2010 | |
E A CONSEJEROS IBERICOS SA | Consejero | 15/09/2010 | |
Lopez-quesada Bros Alfonso | REPR.143 RRM | 15/09/2010 | |
Neil Bendel David | Presidente | 15/09/2010 | |
Neil Bendel David | Consejero | 15/09/2010 | |
Comas Ribas Jordi | Apoderado | 28/01/2009 |
ACTOS BORME DE ROTOGRAPHIK SA
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39690 , F 86, S 8, H B 42318, I/A 53 (18/06/2015)
CVE: BORME-A-2015-118-08
- JUZGADO MERCANTIL 2 DE BARCELONA, PROCEDIMIENTO CONCURSO VOLUNTARIO 564/2009,SENTENCIA 77/2015, FIRME, DE FECHA 07/04/2015,POR LA QUE SE ACUERDA LA CONCLUSION DEL CONCURSO DE LA SOCIEDAD
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39690 , F 86, S 8, H B 42318, I/A 53 (18/06/2015)
CVE: BORME-A-2015-118-08
Administrador Concursal
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39690 , F 86, S 8, H B 42318, I/A 53 (18/06/2015)
CVE: BORME-A-2015-118-08
- Judicial
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39690 , F 85, S 8, H B 42318, I/A 52 (15/09/2010)
CVE: BORME-A-2010-185-08
- JUZGADO MERCANTIL 2 BARCELONA, PROCEDIMIENTO CONCURSO VOLUNTARIO 564/2009 SECCION 1 CR, AUTO FIRME DE FECHA 22 DE JUNIODE 2.010, APERTURA DE LA FASE DE LIQUIDACION
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39690 , F 85, S 8, H B 42318, I/A 52 (15/09/2010)
CVE: BORME-A-2010-185-08
Presidente
REPR.143 RRM
Secretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39690 , F 85, S 8, H B 42318, I/A 52 (15/09/2010)
CVE: BORME-A-2010-185-08
- JUZGADO MERCANTIL 2 BARCELONA, PROCEDIMIENTO CONCURSO VOLUNTARIO 564/2009,SECCION 1,AUTO FIRME DE FECHA 22 DE JULIO DE 2009,RECTIFICADO POR OTRO AUTO DE FECHA 22 DE JULIO DE 2009,DECLARACION DE CONCURSO VOLUNTARIO DE LA SOCIEDAD
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39690 , F 84, S 8, H B 42318, I/A 51 (06/11/2009)
CVE: BORME-A-2009-220-08
Administrador Concursal
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39690 , F 84, S 8, H B 42318, I/A 51 (06/11/2009)
CVE: BORME-A-2009-220-08
- 2007
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/06/2009)
CVE: BORME-B-2009-131-08
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39690 , F 82, S 8, H B 42318, I/A 50 (27/02/2009)
CVE: BORME-A-2009-48-08