ROTATEK SA - EXTINGUIDA
Municipio Sant Cugat del Vallès
Provincia Barcelona
Razón Social ROTATEK SA
CIF A08562910
Capital Social 578700.0 Euros
Actividad Fabricación de otras máquinas herramienta
Fecha de Constitución 04/04/1979
Página Web www.rotatek.com
Órgano Administración Administrador único
Auditor GRANT THORNTON SLP
VINCULACIONES DE ROTATEK SA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE ROTATEK SA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
ADDVANTE FORENSE Y CONCURSAL SLP | Administrador Concursal | 17/07/2017 | 05/08/2019 |
CASTELLA AUDITORS CONSULTORS SL | Auditor | 25/08/2009 | 05/08/2019 |
CASTELLA AUDITORS CONSULTORS SL | Auditor | 10/02/2009 | 05/08/2019 |
GRANT THORNTON SLP | Auditor | 05/11/2014 | 05/08/2019 |
GRANT THORNTON SLP | Auditor | 05/02/2015 | 05/08/2019 |
GRANT THORNTON SLP | Auditor | 08/11/2016 | 05/08/2019 |
GRANT THORNTON SLP | Auditor | 04/02/2011 | 05/08/2019 |
Ripoll Panella Oriol | REP.ADM.CONC | 17/07/2017 | 05/08/2019 |
Vidal Carrera Elvira | Administrador Unico | 12/04/2012 | 17/07/2017 |
ADDVANTE FORENSE Y CONCURSAL SLP | Administrador Concursal | 22/06/2012 | 10/09/2013 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE ROTATEK SA
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45630 , F 132, S 8, H B 81603, I/A 60 (05/08/2019)
CVE: BORME-A-2019-154-08
- JUZGADO DE LO MERCANTIL NUMERO 8 DE BARCELONA, PROCEDIMIENTO CONCURSO VOLUNTARIO 240/2012, AUTO FIRME DE FECHA 11/07/2019, CONCLUSION DEL CONCURSO VOLUNTARIO DE LA SOCIEDAD
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45630 , F 132, S 8, H B 81603, I/A 60 (05/08/2019)
CVE: BORME-A-2019-154-08
Administrador Concursal
REP.ADM.CONC
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45630 , F 132, S 8, H B 81603, I/A 60 (05/08/2019)
CVE: BORME-A-2019-154-08
- JUZGADO MERCANTIL 8 DE BARCELONA, PROCEDIMIENTO CONCURSO VOLUNTARIO 240/2012, AUTO FIRME DE FECHA 23/10/2017, POR EL QUE SE ACUERDA EL ARCHIVO DE LA PIEZA DE CALIFICACION DE LA SOCIEDAD
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45630 , F 132, S 8, H B 81603, I/A 59 (22/11/2017)
CVE: BORME-A-2017-227-08
- Judicial
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45630 , F 131, S 8, H B 81603, I/A 58 (17/07/2017)
CVE: BORME-A-2017-140-08
- JUZG. MERC. 8 BARCELONA, PROCEDIMIENTO CONCURSO VOLUNTARIO 240/2012, AUTOS FIRMES, DE 02/12/16: APERTURA FASE DE LIQUIDACION POR INCUMPLIMIENTO DEL CONVENIO, Y DE 31/01/17 COMPLEMENTADO POR AUTO DE 03/02/17: APROBACION PLAN DE LIQUIDACION
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45630 , F 131, S 8, H B 81603, I/A 58 (17/07/2017)
CVE: BORME-A-2017-140-08
Administrador Concursal
REP.ADM.CONC
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45630 , F 131, S 8, H B 81603, I/A 58 (17/07/2017)
CVE: BORME-A-2017-140-08
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45630 , F 131, S 8, H B 81603, I/A 58 (17/07/2017)
CVE: BORME-A-2017-140-08
- JUZGADO MERCANTIL 6 BARCELONA,PROCEDIMIENTO ORDINARIO 908/2013,SENTENCIA FIRME 19/01/2015,DECLARA LA NULIDAD DE ACUERDOS SOCIALES DE JUNTA DE SOCIOS DE FECHA 27/08/2013
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45630 , F 131, S 8, H B 81603, I/A 57 (11/07/2017)
CVE: BORME-A-2017-135-08
Auditor
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28092 , F 91, S 8, H B 81603, I/A 56 (08/11/2016)
CVE: BORME-A-2016-218-08