ROSICH SA - EXTINGUIDA
Dirección social Cl Marcel.Li Gene, S/N
Código Postal 08800
Municipio Vilanova i la Geltrú
Provincia Barcelona
Razón Social ROSICH SA
CIF A58465097
Actividad Comercio al por mayor, no especializado, de productos alimenticios, bebidas y tabaco
Página Web www.bgrup.es
Órgano Administración Consejo de administración
Presidente BEDISMER SL
VINCULACIONES DE ROSICH SA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE ROSICH SA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Bassa Echaurren Roger | Vicesecret. | 13/12/2017 | 14/11/2018 |
Bassa Echaurren Roger | Consejero | 13/12/2017 | 14/11/2018 |
BEDISMER SL | Presidente | 13/12/2017 | 14/11/2018 |
BEDISMER SL | Consejero | 13/12/2017 | 14/11/2018 |
BEDISMER SL | Consejero Delegado | 13/12/2017 | 14/11/2018 |
Enrich Bassa Ramon | Apoderado Solidario | 31/01/2014 | 14/11/2018 |
Enrich Bassa Ramon | Secretario | 13/12/2017 | 14/11/2018 |
Enrich Bassa Ramon | Consejero | 13/12/2017 | 14/11/2018 |
Isanta Barcons Jose | Apoderado | 04/01/2012 | 14/11/2018 |
Isanta Lasierra Gerard | REPR.143 RRM | 04/01/2012 | 14/11/2018 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE ROSICH SA
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42975 , F 42, S 8, H B 32838, I/A 18 (14/11/2018)
CVE: BORME-A-2018-224-08
- SOCIEDAD UNIPERSONAL, SOCIO UNICO: BEDISMER SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42975 , F 42, S 8, H B 32838, I/A 17 (22/01/2018)
CVE: BORME-A-2018-21-08
Consejero Delegado
Presidente
Secretario
Vicesecret.
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42975 , F 42, S 8, H B 32838, I/A 16 (13/12/2017)
CVE: BORME-A-2017-243-08
Consejero Delegado
Presidente
Secretario
Vicepresidente
Vicesecret.
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42975 , F 42, S 8, H B 32838, I/A 16 (13/12/2017)
CVE: BORME-A-2017-243-08
- En el BORME no.100/2013 y con referencia 248303 NO DEBIO CESAR DON RAMON ENRICH BASSA EN SU CARGO DE "VICEPRESIDENTE"
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42975 , F 41, S 8, H B 32838, I/A 14 (22/05/2013)
CVE: BORME-A-2015-110-08
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42975 , F 41, S 8, H B 32838, I/A 15 (31/01/2014)
CVE: BORME-A-2014-26-08
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42975 , F 41, S 8, H B 32838, I/A 14 (22/05/2013)
CVE: BORME-A-2013-100-08
Consejero Delegado
Consejero
Secretario
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42975 , F 41, S 8, H B 32838, I/A 14 (22/05/2013)
CVE: BORME-A-2013-100-08
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9175 , F 211, S 8, H B 32838, I/A 13 (04/01/2012)
CVE: BORME-A-2012-12-08
Consejero Delegado
Presidente
REPR.143 RRM
Secretario
Vicepresidente
Vicesecret.
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9175 , F 210, S 8, H B 32838, I/A 12 (04/01/2012)
CVE: BORME-A-2012-12-08