ROSENDE SL - EXTINGUIDA
Dirección social Rua de Eduardo Pondal, 16
Código Postal 15702
Municipio Santiago de Compostela
Provincia A Coruña
Razón Social ROSENDE SL
CIF B15073539
Actividad Fontanería, instalaciones de sistemas de calefacción y aire acondicionado
Propietario Castelo Antelo Maria Teresa
VINCULACIONES DE ROSENDE SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE ROSENDE SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Castelo Antelo Maria Teresa | Socio Unico | 23/05/2013 | 29/10/2018 |
Castelo Antelo Maria Teresa | Liquidador | 23/05/2013 | 29/10/2018 |
Rosende Alende Jose | Administrador Unico | 23/05/2013 |
ACTOS BORME DE ROSENDE SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 195 , F 197, S 8, H SC 10835, I/A 4 (29/10/2018)
CVE: BORME-A-2018-214-15
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 195 , F 197, S 8, H SC 10835, I/A 3 (23/05/2013)
CVE: BORME-A-2013-101-15
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 195 , F 197, S 8, H SC 10835, I/A 3 (23/05/2013)
CVE: BORME-A-2013-101-15
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 195 , F 197, S 8, H SC 10835, I/A 3 (23/05/2013)
CVE: BORME-A-2013-101-15
Socio Único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 195 , F 197, S 8, H SC 10835, I/A 3 (23/05/2013)
CVE: BORME-A-2013-101-15
- 2010
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/08/2011)
CVE: BORME-B-2011-164-15
- 2009
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/07/2010)
CVE: BORME-B-2010-144-15
- 2008
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/07/2009)
CVE: BORME-B-2009-148-15