ROSDAR 8 SL - EXTINGUIDA
Dirección social Carre Nou, 25
Código Postal 17722
Municipio Darnius
Provincia Girona
Razón Social ROSDAR 8 SL
CIF B17760497
Actividad Promoción inmobiliaria
Fecha de Constitución 11/06/2003
Órgano Administración Administradores mancomunados
VINCULACIONES DE ROSDAR 8 SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE ROSDAR 8 SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Jaime Quintana Vila | Administrador Mancomunado | 02/02/2015 | 25/11/2015 |
Jaume Quintana Vila | Liquidador Mancomunado | 25/11/2015 | 25/11/2015 |
Joan Jorda Rahola | Administrador Mancomunado | 02/02/2015 | 25/11/2015 |
Joan Jorda Rahola | Liquidador Mancomunado | 25/11/2015 | 25/11/2015 |
Catalina Rovira Perxes | Consejero | 02/02/2015 | |
Jaume Quintana Vila | Vicepresidente | 02/02/2015 | |
Jaume Quintana Vila | Consejero | 02/02/2015 | |
Joan Jorda Rahola | Presidente | 02/02/2015 | |
Joan Jorda Rahola | Consejero | 02/02/2015 | |
Jordi Quintana Rovira | Consejero | 02/02/2015 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE ROSDAR 8 SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1985 , F 46, S 8, H GI 33269, I/A 3 (25/11/2015)
CVE: BORME-A-2015-230-17
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1985 , F 46, S 8, H GI 33269, I/A 3 (25/11/2015)
CVE: BORME-A-2015-230-17
Liquidador Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1985 , F 46, S 8, H GI 33269, I/A 3 (25/11/2015)
CVE: BORME-A-2015-230-17
Administrador Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1985 , F 46, S 8, H GI 33269, I/A 3 (25/11/2015)
CVE: BORME-A-2015-230-17
- Cambio del Organo de Administración: Consejo de administración a Administradores mancomunados
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1985 , F 46, S 8, H GI 33269, I/A 2 (02/02/2015)
CVE: BORME-A-2015-26-17
Administrador Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1985 , F 46, S 8, H GI 33269, I/A 2 (02/02/2015)
CVE: BORME-A-2015-26-17
Consejero Delegado Mancomunado
Consejero
Presidente
Secretario
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1985 , F 46, S 8, H GI 33269, I/A 2 (02/02/2015)
CVE: BORME-A-2015-26-17
- 2010
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/08/2011)
CVE: BORME-B-2011-163-17
- 2009
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/07/2010)
CVE: BORME-B-2010-152-17
- 2008
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/07/2009)
CVE: BORME-B-2009-149-17