ROSANPEQUE SL - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Eusebio Navarro, 62
Código Postal 35003
Municipio Las Palmas de Gran Canaria
Provincia Las Palmas
Razón Social ROSANPEQUE SL
CIF B35556158
Órgano Administración Administrador único
VINCULACIONES DE ROSANPEQUE SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE ROSANPEQUE SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Barrosa Rodriguez Alejandro Manuel | Liquidador | 20/10/2022 | 20/10/2022 |
Barrosa Rodriguez Alejandro Manuel | Administrador Unico | 05/08/2020 | 20/10/2022 |
Siemens Rodriguez Federico Fernando | Administrador Unico | 28/08/2019 | 05/08/2020 |
Barrosa Rodriguez Alejandro Manuel | Administrador Unico | 26/11/2015 | 28/08/2019 |
Rodriguez Santana Maria Hilda Isabel | Administrador Unico | 23/11/2009 | 26/11/2015 |
Santana Perez Isabel | Administrador Unico | 23/11/2009 |
ACTOS BORME DE ROSANPEQUE SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1431 , F 187, S 8, H GC 21237, I/A 8 (20/10/2022)
CVE: BORME-A-2022-206-35
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1431 , F 187, S 8, H GC 21237, I/A 8 (20/10/2022)
CVE: BORME-A-2022-206-35
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1431 , F 187, S 8, H GC 21237, I/A 8 (20/10/2022)
CVE: BORME-A-2022-206-35
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1431 , F 187, S 8, H GC 21237, I/A 8 (20/10/2022)
CVE: BORME-A-2022-206-35
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1431 , F 187, S 8, H GC 21237, I/A 7 (05/08/2020)
CVE: BORME-A-2020-158-35
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1431 , F 187, S 8, H GC 21237, I/A 7 (05/08/2020)
CVE: BORME-A-2020-158-35
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1431 , F 187, S 8, H GC 21237, I/A 6 (28/08/2019)
CVE: BORME-A-2019-170-35
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1431 , F 187, S 8, H GC 21237, I/A 6 (28/08/2019)
CVE: BORME-A-2019-170-35
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1431 , F 186, S 8, H GC 21237, I/A 5 (26/11/2015)
CVE: BORME-A-2015-232-35
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1431 , F 186, S 8, H GC 21237, I/A 5 (26/11/2015)
CVE: BORME-A-2015-232-35