ROSALPARC 2000 SL - EXTINGUIDA
Dirección social Calle San Isidro, 3
Código Postal 48007
Municipio Bilbao
Provincia Bizkaia
Razón Social ROSALPARC 2000 SL
CIF B95048229
Actividad Actividades de los parques de atracciones y los parques temáticos
Órgano Administración Administrador único
VINCULACIONES DE ROSALPARC 2000 SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE ROSALPARC 2000 SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Pinedo Ruiz Jon | Administrador Unico | 08/08/2014 | 31/05/2023 |
Verdes Lezana Jesus Maria | Liquidador | 31/05/2023 | 31/05/2023 |
GRUPO CAMELOT OCIO SA | Administrador Unico | 14/07/2014 | 08/08/2014 |
ACTOS BORME DE ROSALPARC 2000 SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3819 , F 4, S 8, H BI 25860, I/A 8 (31/05/2023)
CVE: BORME-A-2023-107-48
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3819 , F 4, S 8, H BI 25860, I/A 8 (31/05/2023)
CVE: BORME-A-2023-107-48
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3819 , F 4, S 8, H BI 25860, I/A 8 (31/05/2023)
CVE: BORME-A-2023-107-48
Administrador Unico
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3819 , F 4, S 8, H BI 25860, I/A 8 (31/05/2023)
CVE: BORME-A-2023-107-48
- C/ SAN ISIDRO 3 4º DC (BILBAO)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3819 , F 3, S 8, H BI 25860, I/A 7 (23/09/2015)
CVE: BORME-A-2015-187-48
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3819 , F 3, S 8, H BI 25860, I/A 6 (03/12/2014)
CVE: BORME-A-2014-237-48
- la intermediación para la contratacion de servicios de asesoramiento tecnico y profesional en su mayor amplitud que puedan requerir las empresas y particulares
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3819 , F 3, S 8, H BI 25860, I/A 5 (14/10/2014)
CVE: BORME-A-2014-202-48
- C/ CADI CARLOS 1 (GETXO)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3819 , F 3, S 8, H BI 25860, I/A 5 (14/10/2014)
CVE: BORME-A-2014-202-48
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3819 , F 3, S 8, H BI 25860, I/A 4 (08/08/2014)
CVE: BORME-A-2014-155-48
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3819 , F 3, S 8, H BI 25860, I/A 4 (08/08/2014)
CVE: BORME-A-2014-155-48