ROS ROCA FARID SL - EXTINGUIDA
Dirección social Ctra Mig, 197
Código Postal 08907
Municipio L'Hospitalet de Llobregat
Provincia Barcelona
Mapa Ver Mapa
Razón Social ROS ROCA FARID SL
CIF B62467469
Capital Social 3000.0 Euros
Página Web www.rosroca.com
Órgano Administración Consejo de administración
VINCULACIONES DE ROS ROCA FARID SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE ROS ROCA FARID SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Godefridus Terberg | REPR.143 RRM | 18/02/2020 | 01/03/2021 |
Goma Pujol Anton | Apoderado Solidario | 23/06/2015 | 01/03/2021 |
Goma Pujol Anton | Vicesecret. | 18/02/2020 | 01/03/2021 |
Guido Stefano Cosa | MRO.COMS.LIQ | 18/02/2020 | 01/03/2021 |
Marco Orecchia | SEC.COMS.LIQ | 18/02/2020 | 01/03/2021 |
Marco Orecchia | MRO.COMS.LIQ | 18/02/2020 | 01/03/2021 |
Puigarnau March Jose Maria | Apoderado | 27/07/2010 | 01/03/2021 |
Puigarnau March Josep Maria | Apoderado Solidario | 23/06/2015 | 01/03/2021 |
ROS-ROCA SA | PRE.COMS.LIQ | 18/02/2020 | 01/03/2021 |
ROS-ROCA SA | MRO.COMS.LIQ | 18/02/2020 | 01/03/2021 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE ROS ROCA FARID SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44873 , F 93, S 8, H B 226200, I/A 25 (01/03/2021)
CVE: BORME-A-2021-46-08
MRO.COMS.LIQ
PRE.COMS.LIQ
REPR.143 RRM
SEC.COMS.LIQ
Vicesecret.
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44873 , F 93, S 8, H B 226200, I/A 25 (01/03/2021)
CVE: BORME-A-2021-46-08
Consejero
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33431 , F 186, S 8, H B 226200, I/A 18 N (18/02/2020)
CVE: BORME-A-2020-40-08
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44873 , F 92, S 8, H B 226200, I/A 24 (18/02/2020)
CVE: BORME-A-2020-39-08
MRO.COMS.LIQ
PRE.COMS.LIQ
REPR.143 RRM
SEC.COMS.LIQ
Vicesecret.
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44873 , F 92, S 8, H B 226200, I/A 24 (18/02/2020)
CVE: BORME-A-2020-39-08
Consejero
Presidente
REPR.143 RRM
V-SEC NO CON
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44873 , F 92, S 8, H B 226200, I/A 24 (18/02/2020)
CVE: BORME-A-2020-39-08
- EL CONTENIDO DE LA INS.23 MODIFICA EL HECHO REFLEJADO POR LA NOTA EXTENDIDA EL 03/07/2017 AL MARGEN DE LA INS.20,FOLIO 91,TOMO 44873,EN CUANTO A LA DISOLUCION DE PLENO DERECHO POR TRANSCURSO DEL PLAZO DE DURACION DE LA SOCIEDAD,QUEDANDO SINEFECTO
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44873 , F 91, S 8, H B 226200, I/A 23 (23/08/2019)
CVE: BORME-A-2019-166-08
- Otras modificaciones estatutarias: MODIFICACION DEL ARTICULO 6 DE LOS ESTATUTOS SOCIALES. PRORROGA DEL PLAZO DE DURACION DE LA SOCIEDAD
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44873 , F 91, S 8, H B 226200, I/A 23 (23/08/2019)
CVE: BORME-A-2019-166-08
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44873 , F 91, S 8, H B 226200, I/A 22 (23/08/2019)
CVE: BORME-A-2019-166-08
Consejero
Presidente
REPR.143 RRM
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44873 , F 91, S 8, H B 226200, I/A 22 (23/08/2019)
CVE: BORME-A-2019-166-08