ROS MARI SA - EXTINGUIDA
VINCULACIONES DE ROS MARI SA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE ROS MARI SA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
ABGL SL | Auditor | 02/02/2010 | 06/11/2014 |
ABGL SL | Auditor | 28/09/2010 | 06/11/2014 |
Herrera Petrus Christian | Administrador Concursal | 10/08/2011 | 06/11/2014 |
Feliu De La Peña Manonellas Gabriel | Administrador Unico | 12/12/2012 |
ACTOS BORME DE ROS MARI SA
- JUZGADO SOCIAL 30 DE BARCELONA, EJECUCION 535/2014. RESOLUCION FIRME DE FECHA 29 DE SEPTIEMBRE DE 2014. DECLARACION DE INSOLVENCIA
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 21640 , F 223, S 8, H B 25204, I/A 45 (11/12/2014)
CVE: BORME-A-2014-242-08
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 21640 , F 223, S 8, H B 25204, I/A 44 (06/11/2014)
CVE: BORME-A-2014-218-08
- JUZGADO MERCANTIL 6 DE BARCELONA, PROCEDIMIENTO CONCURSO VOLUNTARIO 337/2011, AUTO FIRME DE FECHA 06/06/2014, CONCLUSION DEL CONCURSO
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 21640 , F 223, S 8, H B 25204, I/A 44 (06/11/2014)
CVE: BORME-A-2014-218-08
Administrador Concursal
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 21640 , F 223, S 8, H B 25204, I/A 44 (06/11/2014)
CVE: BORME-A-2014-218-08
- JUZGADO MERCANTIL 6 DE BARCELONA, PROCEDIMIENTO CONCURSO VOLUNTARIO 337/2011, AUTO FIRME DE FECHA 01/03/2013, POR LA QUE SE ACUERDA LA APROBACION DEL PLAN DE LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 21640 , F 223, S 8, H B 25204, I/A 43 (03/06/2013)
CVE: BORME-A-2013-108-08
- Judicial
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 21640 , F 222, S 8, H B 25204, I/A 42 (12/12/2012)
CVE: BORME-A-2012-244-08
- JUZGADO MERCANTIL 6 DE BARCELONA, PROCEDIMIENTO CONCURSO VOLUNTARIO 337/2011, AUTO FIRME DE FECHA 20/07/2012, APERTURA DE LA FASE DE LIQUIDACION
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 21640 , F 222, S 8, H B 25204, I/A 42 (12/12/2012)
CVE: BORME-A-2012-244-08
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 21640 , F 222, S 8, H B 25204, I/A 42 (12/12/2012)
CVE: BORME-A-2012-244-08
- JUZGADO MERCANTIL 6 DE BARCELONA, PROCEDIMIENTO CONCURSO VOLUNTARIO 337/2011, AUTO FIRME DE FECHA 03/06/2011, DECLARACION DE CONCURSO VOLUNTARIO DE LA SOCIEDAD
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 21640 , F 221, S 8, H B 25204, I/A 41 (10/08/2011)
CVE: BORME-A-2011-162-08
Administrador Concursal
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 21640 , F 221, S 8, H B 25204, I/A 41 (10/08/2011)
CVE: BORME-A-2011-162-08