ROQUEBRUN SL - EXTINGUIDA
Dirección social LUGAR , CASA PALMYRA, PARCELA NUMERO 19, DE LA URB
Municipio San Roque
Provincia Cádiz
Razón Social ROQUEBRUN SL
CIF B11547080
Capital Social 2690815.0 Euros
Actividad Compraventa de bienes inmobiliarios por cuenta propia
Órgano Administración Administradores solidarios
Propietario Helen Mariette Parfit
VINCULACIONES DE ROQUEBRUN SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE ROQUEBRUN SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Dutfield John Thomas | Administrador Solidario | 31/07/2024 | |
Helen Mariette Parfit | Liquidador | 31/07/2024 | 31/07/2024 |
Helen Mariette Parfit | Socio Unico | 29/04/2024 | 31/07/2024 |
SOTO LEX SERVICIOS DE ADMINISTRACION SL | Administrador Solidario | 31/07/2024 | |
SOTO LEX SERVICIOS DE ADMINISTRACION SL | Administrador Solidario | 19/04/2013 | 05/06/2024 |
Parfit Helen Mariettr | Administrador Solidario | 19/04/2013 | |
Parfit Jeremy Spencer | Administrador Solidario | 19/04/2013 |
ACTOS BORME DE ROQUEBRUN SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H CA 22752, I/A 8 (31/07/2024)
CVE: BORME-A-2024-151-11
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H CA 22752, I/A 8 (31/07/2024)
CVE: BORME-A-2024-151-11
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H CA 22752, I/A 8 (31/07/2024)
CVE: BORME-A-2024-151-11
Administrador Solidario
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H CA 22752, I/A 8 (31/07/2024)
CVE: BORME-A-2024-151-11
Nuevo Socio Único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1529 , F 222, S 8, H CA 22752, I/A 7 (29/04/2024)
CVE: BORME-A-2024-88-11
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1529 , F 222, S 8, H CA 22752, I/A 6 (19/04/2013)
CVE: BORME-A-2013-80-11
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1529 , F 222, S 8, H CA 22752, I/A 6 (19/04/2013)
CVE: BORME-A-2013-80-11
- 2010
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/09/2011)
CVE: BORME-B-2011-194-11
Capital Anterior: | 2.654.815,00 | Euros |
Aumento de capital: | 36.000,00 | Euros |
Capital Actual: | 2.690.815,00 | Euros |
Porcentaje: | 1,36 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1529 , F 221, S 8, H CA 22752, I/A 5 (21/12/2010)
CVE: BORME-A-2010-250-11
- 2009
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/10/2010)
CVE: BORME-B-2010-213-11