ROQUE TRADE AND TRAVEL SL - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Estroncio, 15
Código Postal 28021
Municipio Madrid
Provincia Madrid
Mapa Ver Mapa
Razón Social ROQUE TRADE AND TRAVEL SL
CIF B87005245
Capital Social 3100.0 Euros
Actividad Comercio al por mayor de prendas de vestir y calzado
Fecha de Constitución 30/04/2014
Órgano Administración Administrador único
Propietario Roque Martinez Arturo
VINCULACIONES DE ROQUE TRADE AND TRAVEL SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE ROQUE TRADE AND TRAVEL SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Jove Luis Leidy | Apoderado | 07/07/2015 | 28/03/2016 |
Medina Torres Roberto De Jesus | Administrador Unico | 03/11/2014 | 28/03/2016 |
Medina Torres Roberto De Jesus | Liquidador | 28/03/2016 | 28/03/2016 |
Roque Martinez Arturo | Apoderado | 03/11/2014 | 28/03/2016 |
Roque Martinez Arturo | Socio Unico | 28/05/2014 | 28/03/2016 |
Roque Martinez Arturo | Administrador Unico | 28/05/2014 | 03/11/2014 |
ACTOS BORME DE ROQUE TRADE AND TRAVEL SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32130 , F 191, S 8, H M 578232, I/A 5 (28/03/2016)
CVE: BORME-A-2016-64-28
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32130 , F 191, S 8, H M 578232, I/A 5 (28/03/2016)
CVE: BORME-A-2016-64-28
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32130 , F 191, S 8, H M 578232, I/A 5 (28/03/2016)
CVE: BORME-A-2016-64-28
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32130 , F 191, S 8, H M 578232, I/A 5 (28/03/2016)
CVE: BORME-A-2016-64-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32130 , F 191, S 8, H M 578232, I/A 5 (28/03/2016)
CVE: BORME-A-2016-64-28
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32130 , F 190, S 8, H M 578232, I/A 4 (07/07/2015)
CVE: BORME-A-2015-133-28
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32130 , F 188, S 8, H M 578232, I/A 3 (03/11/2014)
CVE: BORME-A-2014-216-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32130 , F 188, S 8, H M 578232, I/A 2 (03/11/2014)
CVE: BORME-A-2014-216-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32130 , F 188, S 8, H M 578232, I/A 2 (03/11/2014)
CVE: BORME-A-2014-216-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32130 , F 187, S 8, H M 578232, I/A 1 (28/05/2014)
CVE: BORME-A-2014-104-28