ROPOVI SL - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Miguel Indurain, 11
Código Postal 33010
Municipio Oviedo
Provincia Asturias
Mapa Ver Mapa
Razón Social ROPOVI SL
CIF B74345919
Capital Social 59000.0 Euros
Actividad Otro comercio al por menor no realizado ni en establecimientos, ni en puestos de venta ni en mercadillos
Fecha de Constitución 16/04/2013
Órgano Administración Administrador único
Propietario Grupo Workman Vending Sociedad De Responsabilidad
VINCULACIONES DE ROPOVI SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE ROPOVI SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Fernandez Ordoñez Victor Manuel | Administrador Unico | 18/08/2014 | 26/01/2017 |
Fernandez Ordoñez Victor Manuel | Liquidador | 26/01/2017 | 26/01/2017 |
Grupo Workman Vending Sociedad De Responsabilidad | Socio Unico | 18/08/2014 | 26/01/2017 |
Rodrigo Poch Luis | Administrador Unico | 18/08/2014 | 18/08/2014 |
Rodrigo Poch Luis | Administrador Solidario | 27/05/2013 | 18/08/2014 |
Villanueva Fernandez Sergio | Administrador Solidario | 18/04/2013 | 18/08/2014 |
Fernandez-rozada Alvarez Javier | Administrador Solidario | 18/04/2013 | 27/05/2013 |
ACTOS BORME DE ROPOVI SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4027 , F 192, S 8, H AS 45202, I/A 6 (26/01/2017)
CVE: BORME-A-2017-24-33
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4027 , F 192, S 8, H AS 45202, I/A 6 (26/01/2017)
CVE: BORME-A-2017-24-33
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4027 , F 192, S 8, H AS 45202, I/A 6 (26/01/2017)
CVE: BORME-A-2017-24-33
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4027 , F 192, S 8, H AS 45202, I/A 6 (26/01/2017)
CVE: BORME-A-2017-24-33
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4027 , F 192, S 8, H AS 45202, I/A 5 (18/08/2014)
CVE: BORME-A-2014-161-33
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4027 , F 192, S 8, H AS 45202, I/A 5 (18/08/2014)
CVE: BORME-A-2014-161-33
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4027 , F 192, S 8, H AS 45202, I/A 5 (18/08/2014)
CVE: BORME-A-2014-161-33
- Cambio del Organo de Administración: Administradores solidarios a Administrador único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4027 , F 192, S 8, H AS 45202, I/A 4 (18/08/2014)
CVE: BORME-A-2014-161-33
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4027 , F 192, S 8, H AS 45202, I/A 4 (18/08/2014)
CVE: BORME-A-2014-161-33
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4027 , F 192, S 8, H AS 45202, I/A 4 (18/08/2014)
CVE: BORME-A-2014-161-33