RONIN TRADING MADRID SL - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Montalban, 5
Código Postal 28014
Municipio Madrid
Provincia Madrid
Mapa Ver Mapa
Razón Social RONIN TRADING MADRID SL
CIF B88187703
Capital Social 5000.0 Euros
Actividad Otras actividades auxiliares a los servicios financieros, excepto seguros y fondos de pensiones
Fecha de Constitución 10/09/2018
Órgano Administración Administradores solidarios
Propietario Zen Holdings Llc
VINCULACIONES DE RONIN TRADING MADRID SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE RONIN TRADING MADRID SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
De La Calle Navarro Francisco Javier | Apoderado | 17/03/2021 | 12/04/2021 |
De La Via Marzo Alvaro | Apoderado | 17/03/2021 | 12/04/2021 |
Griffin James Connolly | Liquidador | 12/04/2021 | 12/04/2021 |
Griffin James Connolly | Administrador Solidario | 25/09/2018 | 12/04/2021 |
Pooler Jr Robert Edward | Liquidador | 12/04/2021 | 12/04/2021 |
Pooler Jr Robert Edward | Administrador Solidario | 25/09/2018 | 12/04/2021 |
Rifaterra Casamitjana Urbano | Apoderado | 17/03/2021 | 12/04/2021 |
Vazquez Teijido Ruben | Apoderado | 17/03/2021 | 12/04/2021 |
Zen Holdings Llc | Socio Unico | 25/09/2018 | 12/04/2021 |
ACTOS BORME DE RONIN TRADING MADRID SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38181 , F 44, S 8, H M 679391, I/A 3 (12/04/2021)
CVE: BORME-A-2021-72-28
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38181 , F 44, S 8, H M 679391, I/A 3 (12/04/2021)
CVE: BORME-A-2021-72-28
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38181 , F 44, S 8, H M 679391, I/A 3 (12/04/2021)
CVE: BORME-A-2021-72-28
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38181 , F 44, S 8, H M 679391, I/A 3 (12/04/2021)
CVE: BORME-A-2021-72-28
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38181 , F 43, S 8, H M 679391, I/A 2 (17/03/2021)
CVE: BORME-A-2021-57-28
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38181 , F 40, S 8, H M 679391, I/A 1 (25/09/2018)
CVE: BORME-A-2018-190-28
Socio Único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38181 , F 40, S 8, H M 679391, I/A 1 (25/09/2018)
CVE: BORME-A-2018-190-28
Dirección:C/ MONTALBAN 5 - BAJO DERECHA (MADRID)
Comienzo de operaciones:10/09/18
Capital:5.000,00 Euros
Objeto social:- Otras actividades auxiliares a los servicios financieros, excepto seguros y fondos de pensiones. Quedan expresamente excluidas todas aquellas actividades para cuyo ejercicio la Ley exija requisitos especiales que ro puedan ser cumplidos por esta sociedad. Si las disposiciones legales exigiesen pa
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38181 , F 40, S 8, H M 679391, I/A 1 (25/09/2018)
CVE: BORME-A-2018-190-28