RONEY INVESTMENTS SL - EXTINGUIDA
Dirección social Cl Francesc Villalong, 2
Código Postal 07007
Municipio Palma
Provincia Illes Balears
Mapa Ver Mapa
Razón Social RONEY INVESTMENTS SL
CIF B57924524
Capital Social 3000.0 Euros
Actividad Compraventa de bienes inmobiliarios por cuenta propia
Fecha de Constitución 08/07/2015
Órgano Administración Administradores solidarios
VINCULACIONES DE RONEY INVESTMENTS SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE RONEY INVESTMENTS SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Lacher Alexander Maximilian | Administrador Solidario | 06/08/2015 | 25/10/2019 |
Lacher Alexander Maximilian | Liquidador Solidario | 25/10/2019 | 25/10/2019 |
Lacher Gmbh | Socio Unico | 06/08/2015 | 25/10/2019 |
Lacher Nina Christin | Administrador Solidario | 06/08/2015 | 25/10/2019 |
Lacher Nina Christin | Liquidador Solidario | 25/10/2019 | 25/10/2019 |
ACTOS BORME DE RONEY INVESTMENTS SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2622 , F 184, S 8, H PM 76830, I/A 3 (25/10/2019)
CVE: BORME-A-2019-212-07
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2622 , F 184, S 8, H PM 76830, I/A 3 (25/10/2019)
CVE: BORME-A-2019-212-07
Liquidador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2622 , F 184, S 8, H PM 76830, I/A 3 (25/10/2019)
CVE: BORME-A-2019-212-07
Administrador Solidario
Liquidador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2622 , F 184, S 8, H PM 76830, I/A 3 (25/10/2019)
CVE: BORME-A-2019-212-07
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2622 , F 184, S 8, H PM 76830, I/A 3 (25/10/2019)
CVE: BORME-A-2019-212-07
- C/ FRANCESC DE VILLALONGA 2 (PALMA DE MALLORCA)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2622 , F 183, S 8, H PM 76830, I/A 2 (27/12/2018)
CVE: BORME-A-2019-4-07
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2622 , F 183, S 8, H PM 76830, I/A 1 (06/08/2015)
CVE: BORME-A-2015-152-07
Socio Único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2622 , F 183, S 8, H PM 76830, I/A 1 (06/08/2015)
CVE: BORME-A-2015-152-07
Dirección:C/ PEDRO QUINTANA 8 Esc.1 1º D (PALMA DE MALLORCA)
Comienzo de operaciones:08/07/15
Capital:3.000,00 Euros
Objeto social:Compraventa y arrendamiento de toda clase de bienes inmuebles. La explotación de toda clase de negocios de la hostelería. La inversión en otras sociedades
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2622 , F 183, S 8, H PM 76830, I/A 1 (06/08/2015)
CVE: BORME-A-2015-152-07