RONA PALM SL - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Italia, 21
Código Postal 03140
Municipio Guardamar del Segura
Provincia Alicante/Alacant
Razón Social RONA PALM SL
CIF B63042550
Actividad Comercio al por mayor de flores y plantas
Fecha de Constitución 26/11/2002
VINCULACIONES DE RONA PALM SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE RONA PALM SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Corinne Marie Gaibrois | Apoderado | 24/07/2009 | 21/10/2019 |
Garcia Garcia Francisco | Apoderado | 18/12/2009 | 21/10/2019 |
Pelissier Roland Jean | Liquidador | 21/10/2019 | 21/10/2019 |
Pelissier Roland Jean | Administrador Unico | 21/10/2019 | |
Musons Guarro Ramon | Apoderado | 24/07/2009 |
ACTOS BORME DE RONA PALM SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3402 , F 17, S 8, H A 118538, I/A 5 (21/10/2019)
CVE: BORME-A-2019-208-03
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3402 , F 17, S 8, H A 118538, I/A 5 (21/10/2019)
CVE: BORME-A-2019-208-03
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3402 , F 17, S 8, H A 118538, I/A 5 (21/10/2019)
CVE: BORME-A-2019-208-03
Administrador Unico
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3402 , F 17, S 8, H A 118538, I/A 5 (21/10/2019)
CVE: BORME-A-2019-208-03
- C/ ITALIA 21 2 C - URBANIZACION PLAYA MONCAYO (GUARDAMAR DEL SEGURA)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3402 , F 17, S 8, H A 118538, I/A 4 (11/01/2018)
CVE: BORME-A-2018-16-03
- 2009
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/05/2011)
CVE: BORME-B-2011-100-03
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3402 , F 17, S 8, H A 118538, I/A 3 (18/12/2009)
CVE: BORME-A-2009-248-03
- C/ MAYOR 15 2º (GUARDAMAR DEL SEGURA)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3402 , F 17, S 8, H A 118538, I/A 2 (29/09/2009)
CVE: BORME-A-2009-194-03
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35139 , F 107, S 8, H B 262055, I/A 5 (24/07/2009)
CVE: BORME-A-2009-147-08
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35139 , F 107, S 8, H B 262055, I/A 4 (24/07/2009)
CVE: BORME-A-2009-147-08