ROMO PARKRO SL - EXTINGUIDA
Municipio Barcelona
Provincia Barcelona
Razón Social ROMO PARKRO SL
CIF B60759719
Actividad Promoción inmobiliaria
Órgano Administración Administrador único
VINCULACIONES DE ROMO PARKRO SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE ROMO PARKRO SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Dominguez Calvo Montserrat | Apoderado | 11/08/2009 | 10/03/2014 |
Montagut Coll Juan | Liquidador | 10/03/2014 | 10/03/2014 |
Montagut Coll Juan | Administrador Unico | 19/02/2010 | 10/03/2014 |
Pajares Alonso Maria Concepcion Elena | Apoderado | 12/01/2009 | 10/03/2014 |
Montagut Coll Juan | Secretario | 19/02/2010 | |
Montagut Coll Juan | Consejero | 19/02/2010 | |
Montagut Coll Juan | Consejero Delegado | 19/02/2010 | |
Perez Martinez Jose Maria | Presidente | 19/02/2010 | |
Perez Martinez Jose Maria | Consejero | 19/02/2010 | |
Portulas Serra Maria Rosa | Consejero | 19/02/2010 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE ROMO PARKRO SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41394 , F 151, S 8, H B 125888, I/A 31 (10/03/2014)
CVE: BORME-A-2014-53-08
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41394 , F 151, S 8, H B 125888, I/A 31 (10/03/2014)
CVE: BORME-A-2014-53-08
Administrador Unico
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41394 , F 151, S 8, H B 125888, I/A 31 (10/03/2014)
CVE: BORME-A-2014-53-08
- 2010
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/08/2011)
CVE: BORME-B-2011-183-08
- 2009
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/09/2010)
CVE: BORME-B-2010-209-08
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41394 , F 151, S 8, H B 125888, I/A 30 (19/02/2010)
CVE: BORME-A-2010-43-08
Consejero Delegado
Consejero
Presidente
Secretario
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41394 , F 151, S 8, H B 125888, I/A 30 (19/02/2010)
CVE: BORME-A-2010-43-08
- 2008
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/08/2009)
CVE: BORME-B-2009-184-08
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33787 , F 224, S 8, H B 125888, I/A 29 (11/08/2009)
CVE: BORME-A-2009-160-08
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33787 , F 224, S 8, H B 125888, I/A 28 (12/01/2009)
CVE: BORME-A-2009-14-08