ROMITEL COMUNICACIONES INTEGRADAS SL - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Embajadores, 122
Municipio Madrid
Provincia Madrid
Razón Social ROMITEL COMUNICACIONES INTEGRADAS SL
CIF B84725522
Actividad Comercio al por menor de equipos de telecomunicaciones en establecimientos especializados
Fecha de Constitución 02/06/2006
Órgano Administración Administrador único
VINCULACIONES DE ROMITEL COMUNICACIONES INTEGRADAS SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE ROMITEL COMUNICACIONES INTEGRADAS SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Romero Leon Juan Carlos | Liquidador | 03/10/2017 | 03/10/2017 |
Romero Leon Juan Carlos | Administrador Unico | 29/12/2010 | 03/10/2017 |
Jimenez Duran Felix | Apoderado | 04/09/2013 | 09/01/2014 |
Iamandei Ludvila Claudia | Administrador Unico | 29/12/2010 |
ACTOS BORME DE ROMITEL COMUNICACIONES INTEGRADAS SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 22895 , F 163, S 8, H M 410036, I/A 5 (03/10/2017)
CVE: BORME-A-2017-194-28
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 22895 , F 163, S 8, H M 410036, I/A 5 (03/10/2017)
CVE: BORME-A-2017-194-28
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 22895 , F 163, S 8, H M 410036, I/A 5 (03/10/2017)
CVE: BORME-A-2017-194-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 22895 , F 163, S 8, H M 410036, I/A 5 (03/10/2017)
CVE: BORME-A-2017-194-28
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 22895 , F 163, S 8, H M 410036, I/A 4 (09/01/2014)
CVE: BORME-A-2014-10-28
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 22895 , F 162, S 8, H M 410036, I/A 3 (04/09/2013)
CVE: BORME-A-2013-174-28
- 2010
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/08/2011)
CVE: BORME-B-2011-173-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 22895 , F 162, S 8, H M 410036, I/A 2 (29/12/2010)
CVE: BORME-A-2011-6-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 22895 , F 162, S 8, H M 410036, I/A 2 (29/12/2010)
CVE: BORME-A-2011-6-28
- 2009
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/09/2010)
CVE: BORME-B-2010-195-28