ROMERO GAMMA SL - EXTINGUIDA
Dirección social Avda del Gran Capitan, 2
Código Postal 14008
Municipio Córdoba
Provincia Córdoba
Mapa Ver Mapa
Razón Social ROMERO GAMMA SL
CIF B14745996
Capital Social 1.038341493E7 Euros
Actividad Actividades de las sedes centrales
Fecha de Constitución 16/12/2005
Órgano Administración Administrador único
Administrador Único Romero Romero Pablo Manuel
VINCULACIONES DE ROMERO GAMMA SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE ROMERO GAMMA SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Romero Romero Pablo Manuel | Administrador Unico | 18/06/2020 | 19/10/2020 |
Romero Romero Isabel | Secretario | 20/03/2012 | 18/06/2020 |
Romero Romero Isabel | Consejero | 20/03/2012 | 18/06/2020 |
Romero Romero Maria Carmen | Vicepresidente | 20/03/2012 | 18/06/2020 |
Romero Romero Maria Carmen | Consejero | 20/03/2012 | 18/06/2020 |
Romero Romero Pablo Manuel | Presidente | 20/03/2012 | 18/06/2020 |
Romero Romero Pablo Manuel | Consejero Delegado | 20/03/2012 | 18/06/2020 |
Romero Romero Pablo Manuel | Consejero | 20/03/2012 | 18/06/2020 |
Romero Gonzalez Celedonio | Administrador Unico | 20/03/2012 |
ACTOS BORME DE ROMERO GAMMA SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1875 , F 222, S 8, H CO 23390, I/A 12 (19/10/2020)
CVE: BORME-A-2020-209-14
- Fusion
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1875 , F 222, S 8, H CO 23390, I/A 12 (19/10/2020)
CVE: BORME-A-2020-209-14
- Cambio del Organo de Administración: Consejo de administración a Administrador único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1875 , F 115, S 8, H CO 23390, I/A 11 (18/06/2020)
CVE: BORME-A-2020-120-14
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1875 , F 115, S 8, H CO 23390, I/A 11 (18/06/2020)
CVE: BORME-A-2020-120-14
Consejero Delegado
Presidente
Secretario
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1875 , F 115, S 8, H CO 23390, I/A 11 (18/06/2020)
CVE: BORME-A-2020-120-14
Capital Anterior: | 10.694.434,59 | Euros |
Disminución de capital | 311.019,66 | Euros |
Capital Actual: | 10.383.414,93 | Euros |
Porcentaje: | 2,91 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1875 , F 115, S 8, H CO 23390, I/A 10 (21/02/2018)
CVE: BORME-A-2018-42-14
- AVDA GRAN CAPITAN 2 (CORDOBA)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1875 , F 114, S 8, H CO 23390, I/A 9 (06/04/2017)
CVE: BORME-A-2017-72-14
- Otras modificaciones estatutarias: 8. Administración y Representacion.-
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1875 , F 114, S 8, H CO 23390, I/A 9 (06/04/2017)
CVE: BORME-A-2017-72-14
Consejero Delegado
Presidente
Secretario
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1875 , F 114, S 8, H CO 23390, I/A 9 (06/04/2017)
CVE: BORME-A-2017-72-14
Capital Anterior: | 192.654.926,82 | Euros |
Disminución de capital | 181.960.492,23 | Euros |
Capital Actual: | 10.694.434,59 | Euros |
Porcentaje: | 94,45 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1875 , F 113, S 8, H CO 23390, I/A 8 (09/02/2016)
CVE: BORME-A-2016-31-14