ROMER GESTION INTEGRAL SL - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Santa Brigida, 17
Código Postal 28221
Municipio Majadahonda
Provincia Madrid
Mapa Ver Mapa
Razón Social ROMER GESTION INTEGRAL SL
CIF B85711869
Capital Social 3006.0 Euros
Actividad Otras actividades de apoyo a las empresas n.c.o.p.
Fecha de Constitución 02/07/2009
Órgano Administración Administrador único
VINCULACIONES DE ROMER GESTION INTEGRAL SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE ROMER GESTION INTEGRAL SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Alonso Brasero Laura | Administrador Unico | 21/02/2018 | 03/03/2022 |
Alonso Brasero Laura | Liquidador | 03/03/2022 | 03/03/2022 |
Mateos Palomo Jose Pedro | Administrador Unico | 16/04/2010 | 21/02/2018 |
Brasero Fernandez Josefina | Administrador Solidario | 04/11/2009 | 16/04/2010 |
Mateos Palomo Jose Pedro | Administrador Solidario | 04/11/2009 | 16/04/2010 |
Cordoba Valdivieso Ana Maria | Administrador Unico | 10/07/2009 | 04/11/2009 |
ACTOS BORME DE ROMER GESTION INTEGRAL SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26864 , F 63, S 8, H M 484120, I/A 6 (03/03/2022)
CVE: BORME-A-2022-48-28
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26864 , F 63, S 8, H M 484120, I/A 6 (03/03/2022)
CVE: BORME-A-2022-48-28
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26864 , F 63, S 8, H M 484120, I/A 6 (03/03/2022)
CVE: BORME-A-2022-48-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26864 , F 63, S 8, H M 484120, I/A 6 (03/03/2022)
CVE: BORME-A-2022-48-28
- C/ SANTA BRIGIDA, NUMERO 17 (MAJADAHONDA)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26864 , F 62, S 8, H M 484120, I/A 5 (21/02/2018)
CVE: BORME-A-2018-43-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26864 , F 62, S 8, H M 484120, I/A 5 (21/02/2018)
CVE: BORME-A-2018-43-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26864 , F 62, S 8, H M 484120, I/A 5 (21/02/2018)
CVE: BORME-A-2018-43-28
- Otras modificaciones estatutarias: 8. Estructura y poder de representación.-
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26864 , F 62, S 8, H M 484120, I/A 4 (17/05/2013)
CVE: BORME-A-2013-97-28
- 2010
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/08/2011)
CVE: BORME-B-2011-161-28
- 2009
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/10/2010)
CVE: BORME-B-2010-204-28