ROMAPACRI SL - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Etxezuri, 4
Código Postal 48992
Municipio Getxo
Provincia Bizkaia
Razón Social ROMAPACRI SL
CIF B95643763
Capital Social 2804700.0 Euros
Fecha de Constitución 18/03/2011
Órgano Administración Administradores mancomunados
VINCULACIONES DE ROMAPACRI SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE ROMAPACRI SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Collado Gomez Roberto | Administrador Mancomunado | 21/10/2011 | 14/05/2018 |
Gomez Fernandez Sergio | Liquidador | 14/05/2018 | 14/05/2018 |
Testa Del Rio Marta | Administrador Mancomunado | 21/10/2011 | 14/05/2018 |
Collado Gomez Roberto | Administrador Unico | 18/07/2011 | 21/10/2011 |
ACTOS BORME DE ROMAPACRI SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5220 , F 210, S 8, H BI 58870, I/A 3 (14/05/2018)
CVE: BORME-A-2018-98-48
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5220 , F 210, S 8, H BI 58870, I/A 3 (14/05/2018)
CVE: BORME-A-2018-98-48
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5220 , F 210, S 8, H BI 58870, I/A 3 (14/05/2018)
CVE: BORME-A-2018-98-48
Administrador Mancomunado
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5220 , F 210, S 8, H BI 58870, I/A 3 (14/05/2018)
CVE: BORME-A-2018-98-48
- Cambio del Organo de Administración: Administrador único a Administradores mancomunados
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5220 , F 205, S 8, H BI 58870, I/A 2 (21/10/2011)
CVE: BORME-A-2011-213-48
Administrador Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5220 , F 205, S 8, H BI 58870, I/A 2 (21/10/2011)
CVE: BORME-A-2011-213-48
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5220 , F 205, S 8, H BI 58870, I/A 2 (21/10/2011)
CVE: BORME-A-2011-213-48
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5220 , F 195, S 8, H BI 58870, I/A 1 (18/07/2011)
CVE: BORME-A-2011-146-48
Dirección:C/ ETXEZURI 4-B 1º A (GETXO)
Comienzo de operaciones:18/03/11
Capital:2.804.700,00 Euros
Objeto social:COMPRA VENTA, ARRENDAMIENTO Y EXPLOTACION DE TOCA CLASE DE INMUEBLES, RUSTICOS O URBANOS, EDIFICIOS, PISOS, APARTAMENTOS..
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5220 , F 195, S 8, H BI 58870, I/A 1 (18/07/2011)
CVE: BORME-A-2011-146-48