ROIG ORGANICS SL - EXTINGUIDA
Dirección social C/ INOCENCI SORIANO MONTAGUT, 35
Municipio Tortosa
Provincia Tarragona
Razón Social ROIG ORGANICS SL
CIF B55764922
Capital Social 3000.0 Euros
Fecha de Constitución 17/12/2019
Órgano Administración Administrador único
Administrador Único Roig Viñas Agustin Valentin
Propietario OUS ROIG TORTOSA SA
VINCULACIONES DE ROIG ORGANICS SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE ROIG ORGANICS SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
OUS ROIG TORTOSA SA | Socio Unico | 26/08/2021 | 22/11/2022 |
Ripoll Duran Roger | Apoderado | 05/03/2020 | 22/11/2022 |
Roig Viñas Agustin Valentin | Administrador Unico | 17/12/2019 | 22/11/2022 |
Roig Viñas Agustin Valentin | Socio Unico | 17/12/2019 | 26/08/2021 |
ACTOS BORME DE ROIG ORGANICS SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3177 , F 212, S 8, H T 55155, I/A 4 (22/11/2022)
CVE: BORME-A-2022-227-43
- Fusion
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3177 , F 212, S 8, H T 55155, I/A 4 (22/11/2022)
CVE: BORME-A-2022-227-43
Nuevo Socio Único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3177 , F 212, S 8, H T 55155, I/A 3 (26/08/2021)
CVE: BORME-A-2021-169-43
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3177 , F 211, S 8, H T 55155, I/A 2 (05/03/2020)
CVE: BORME-A-2020-50-43
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3177 , F 206, S 8, H T 55155, I/A 1 (17/12/2019)
CVE: BORME-A-2019-246-43
Socio Único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3177 , F 206, S 8, H T 55155, I/A 1 (17/12/2019)
CVE: BORME-A-2019-246-43
Dirección:C/ INOCENCI SORIANO MONTAGUT, 35 (TORTOSA)
Comienzo de operaciones:17/12/19
Capital:3.000,00 Euros
Objeto social:La gestión, transporte, revalorización, transformación y comercializacion de subproductos procedentes de la industria avícola.-
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3177 , F 206, S 8, H T 55155, I/A 1 (17/12/2019)
CVE: BORME-A-2019-246-43